COLIN JACQUES-VITAL ANTOINE PATRICK MARIE
Informe ejecutivo de COLIN JACQUES-VITAL ANTOINE PATRICK MARIE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 15
CARGOS DE COLIN JACQUES-VITAL ANTOINE PATRICK MARIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORPORACION FINANCIERA ISSOS SL | Representante | 04/01/2019 | 06/04/2021 |
GESTION DE ACTIVOS CASTELLANA 40 SL | Representante | 23/01/2019 | 29/03/2021 |
TIFANY INVESTMENTS SL | Representante | 09/01/2019 | 25/03/2021 |
TRENTIS RETAIL SL | Representante | 09/01/2019 | 25/03/2021 |
MARINA GOLF SL | Representante | 09/01/2019 | 25/03/2021 |
FORUM DE NEGOCIOS DE MOTRIL SL | Representante | 09/01/2019 | 25/03/2021 |
FORUM DE NEGOCIOS DEL SUR SL | Representante | 09/01/2019 | 25/03/2021 |
LAS ALBARYZAS DE OTURA SL | Representante | 09/01/2019 | 25/03/2021 |
NUBEROS RETAIL 1 SL | Representante | 09/01/2019 | 25/03/2021 |
ANDARA RETAIL SL | Representante | 09/01/2019 | 25/03/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE COLIN JACQUES-VITAL ANTOINE PATRICK MARIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLIN JACQUES-VITAL ANTOINE PATRICK MARIE
Empresa: CORPORACION FINANCIERA ISSOS SL
Administrador Mancomunado
Representante
- Colin Jacques-vital Antoine Patrick Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24688 , F 217, S 8, H M 444408, I/A 37 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-28
Empresa: GESTION DE ACTIVOS CASTELLANA 40 SL
Administrador Mancomunado
Representante
- Colin Jacques-vital Antoine Patrick Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38762 , F 197, S 8, H M 197498, I/A 31 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-28
Empresa: TIFANY INVESTMENTS SL
Administrador Mancomunado
Representante
- Colin Jacques-vital Antoine Patrick Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32896 , F 216, S 8, H M 592303, I/A 23 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-28
Empresa: TRENTIS RETAIL SL
Administrador Mancomunado
Representante
- Colin Jacques-vital Antoine Patrick Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37428 , F 220, S 8, H M 667244, I/A 15 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-28
Empresa: LAS ALBARYZAS DE OTURA SL
Administrador Mancomunado
Representante
- Colin Jacques-vital Antoine Patrick Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39186 , F 168, S 8, H M 678143, I/A 17 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-28
Empresa: ANDARA RETAIL SL
Administrador Mancomunado
Representante
- Colin Jacques-vital Antoine Patrick Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38198 , F 74, S 8, H M 673698, I/A 15 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-28
Empresa: NUBEROS RETAIL 1 SL
Administrador Mancomunado
Representante
- Colin Jacques-vital Antoine Patrick Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38022 , F 212, S 8, H M 675825, I/A 15 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-28
Empresa: MARINA GOLF SL
Administrador Mancomunado
Representante
- Colin Jacques-vital Antoine Patrick Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39208 , F 13, S 8, H M 671592, I/A 19 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-28
Empresa: FORUM DE NEGOCIOS DE MOTRIL SL
Administrador Mancomunado
Representante
- Colin Jacques-vital Antoine Patrick Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39186 , F 58, S 8, H M 678244, I/A 17 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-28
Empresa: FORUM DE NEGOCIOS DEL SUR SL
Administrador Mancomunado
Representante
- Colin Jacques-vital Antoine Patrick Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39186 , F 92, S 8, H M 678414, I/A 17 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-28
VER MAS ACTOS
Información de COLIN JACQUES-VITAL ANTOINE PATRICK MARIE
Mostramos los datos de COLIN JACQUES-VITAL ANTOINE PATRICK MARIE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLIN JACQUES-VITAL ANTOINE PATRICK MARIE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos