GAMERO ALONSO ESTER
Informe ejecutivo de GAMERO ALONSO ESTER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 35
Empresas inactivas: 28
CARGOS DE GAMERO ALONSO ESTER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUASAR HOLDINGS REIT SL | Apoderado Solidario | 05/10/2018 | |
LAS ALBARYZAS DE OTURA SL | Apoderado Solidario | 01/10/2018 | |
FORUM DE NEGOCIOS DEL SUR SL | Apoderado Solidario | 21/09/2018 | |
PANDANTAN SL | Apoderado | 03/07/2018 |
VINCULACIONES DE GAMERO ALONSO ESTER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAMERO ALONSO ESTER
Empresa: PROJECT QUASAR INVESTMENTS 2017 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gamero Alonso Ester
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36082 , F 210, S 8, H M 648317, I/A 24 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-28
Empresa: QUASAR FINANCE SL
Apoderado
- Gamero Alonso Ester
- Gamero Alonso Ester
- Jimenez Sanchez Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36486 , F 223, S 8, H M 655450, I/A 20 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-28
Empresa: RODANO PROPERTIES 2018 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gamero Alonso Ester
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39213 , F 170, S 8, H M 668466, I/A 18 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-28
Empresa: QUASAR MULTIFAMILY SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Gamero Alonso Ester
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37936 , F 100, S 8, H M 675512, I/A 21 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-28
Empresa: TALER REAL ESTATE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gamero Alonso Ester
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1701 , F 12, S 8, H GR 17644, I/A 45 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-18
Empresa: FORUM DE NEGOCIOS DE GRANADA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gamero Alonso Ester
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1701 , F 22, S 8, H GR 23079, I/A 22 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-18
Empresa: GORBEA PROPERTIES 2017 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gamero Alonso Ester
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38171 , F 216, S 8, H M 678120, I/A 20 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-28
Empresa: INVERSIONES TAMADABA SA
Apoderado
- Beltran Trell Jordi
- Gamero Alonso Ester
- Rodriguez Vecino Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37566 , F 139, S 8, H M 661364, I/A 35 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-28
Empresa: TRENTIS RETAIL SL
Apoderado
- Gamero Alonso Ester
- Jimenez Sanchez Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37428 , F 220, S 8, H M 667244, I/A 13 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-28
Empresa: QUASAR HOLDINGS REIT SL
Apoderado Mancomunado
- Gamero Alonso Ester
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38164 , F 221, S 8, H M 676897, I/A 17 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-28
VER MAS ACTOS
Información de GAMERO ALONSO ESTER
Mostramos los datos de GAMERO ALONSO ESTER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAMERO ALONSO ESTER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos