CISCO SYSTEMS CAPITAL SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de la Vega, 15
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Razón Social CISCO SYSTEMS CAPITAL SPAIN SL
CIF B83448175
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 21/10/2002
Página Web www.cisco.com
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CISCO SYSTEMS CAPITAL SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CISCO SYSTEMS CAPITAL SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adcook Bigsby Christian | Apoderado | 03/09/2018 | 25/11/2021 |
Balland Cecile | Apoderado Mancomunado | 25/11/2021 | |
Balland Cecile | Apoderado Mancomunado | 10/02/2011 | 25/11/2021 |
Balland Cecile | Apoderado Mancomunado | 23/09/2016 | 25/11/2021 |
Banerjee Deepika | Apoderado Mancomunado | 23/09/2016 | 25/11/2021 |
Chacon Gil Rafael | Apoderado | 01/02/2017 | 25/11/2021 |
CISCO SYSTEMS CAPITAL SPAIN SL | Apoderado | 25/11/2021 | |
Cisco Systems Finance International | Apoderado | 25/11/2021 | |
Cisco Systems Inc | Apoderado | 20/09/2012 | 25/11/2021 |
Cisco Systems International B.V | Apoderado | 25/11/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CISCO SYSTEMS CAPITAL SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35307 , F 203, S 8, H M 315592, I/A 41 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35307 , F 203, S 8, H M 315592, I/A 41 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35307 , F 203, S 8, H M 315592, I/A 41 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Adcook Bigsby Christian
- Chacon Gil Rafael
- CISCO SYSTEMS CAPITAL SPAIN SL
- Cisco Systems Finance International
- Cisco Systems Inc
- Cisco Systems International B.V
- De Cristofaro Antonio
- Desogus Alfredo
- Diaz Crespo Rosalia
- Diez Vergara Maitane
- Diez Vergara Maitane
- Gil Martinez Ramon
- Gil Martinez Ramon
- Hull Theodore Alton
- Johnston Charles Brendon
- Journo Ronen
- KPMG ABOGADOS SLP
- Leach Adrian C. W
- Lease Plan Management
- Lindner Petra
- Mafuz Gumiel Rosa Maria
- Mafuz Gumiel Rosa Maria
- Mendibil Eguiluz Teresa
- Miller Littlejohn Alison
- Perez Masilla Delgado Patricia
- Perez Serrano Isabel
- Prendergast Andrew Michael
- Rodriguez Torres Iria
- Ruiz Peña Susana Sonia
- Servat Jean Marc Patrick
- Sinclair Diane Mary
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35307 , F 203, S 8, H M 315592, I/A 41 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35307 , F 203, S 8, H M 315592, I/A 41 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35307 , F 203, S 8, H M 315592, I/A 40 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35307 , F 202, S 8, H M 315592, I/A 39 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35307 , F 202, S 8, H M 315592, I/A 38 (18/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35307 , F 201, S 8, H M 315592, I/A 37 (21/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-188-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35307 , F 201, S 8, H M 315592, I/A 36 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-174-28