PEREZ MASILLA DELGADO PATRICIA
Informe ejecutivo de PEREZ MASILLA DELGADO PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 13
CARGOS DE PEREZ MASILLA DELGADO PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAHIA NORTE DESARROLLOS SL | Apoderado Solidario | 14/12/2018 | |
WEETABIX IBERICA SL | Apoderado | 09/01/2018 | |
SUNMED AIRLIFE SL | Apoderado | 22/08/2017 | |
GCP CONSTRUCTION MATERIALS SPAIN SL | Apoderado Solidario | 30/06/2017 | |
WILD PACK SL | Apoderado | 09/01/2017 | |
FITBIT ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 16/03/2016 | |
FORCEPOINT OVERSEAS LIMITED | Apoderado | 18/12/2015 | |
GRACE GMBH | Apoderado Solidario | 31/07/2015 |
VINCULACIONES DE PEREZ MASILLA DELGADO PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ MASILLA DELGADO PATRICIA
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26593 , F 210, S 8, H M 479272, I/A 13 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-28
Empresa: CHANNELADVISOR SPAIN SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Perez Masilla Delgado Patricia
- Perez Serrano Isabel
- Rodriguez Torres Iria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36050 , F 81, S 8, H M 647805, I/A 8 (05/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-28
Empresa: JOBTODAY SPAIN SL
Administrador Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45098 , F 181, S 8, H B 476745, I/A 7 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-08
Apoderado Solidario
- Diez Crespo Rosalia
- Diez Vergara Maitane
- Gomez Perez Emma Maria
- Mafuz Gumiel Rosa Maria
- Perez Masilla Delgado Patricia
- Perez Serrano Isabel
- Rodriguez Torres Iria
- Ruiz Peña Susana Sonia
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39463 , F 155, S 8, H M 639581, I/A 15 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-28
Empresa: DBI COMMERCIAL EUROPE SAL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Sucursal
Apoderado Solidario
- Diaz Crespo Rosalia
- Diez Vergara Maitane
- Fernandez Sanchez Yolanda
- Gonzalez Martin Victoriano Jose
- HANES HOLDINGS LUX SAL
- HBI INTERNATIONAL HOLDINGS SAL KUSNACHT BRANCH
- Mafuz Gumiel Rosa Maria
- Muñoz Garcia Daniel
- Muñoz Garcia Daniel
- Perez Masilla Delgado Patricia
- Perez Serrano Isabel
- Pradell De Montagut Albert
- Rodriguez Pombo Carlos Javier
- Rodriguez Torres Iria
- Ruiz Peña Susana Sonia
- Sola Carlos Ricardo
- Sola Carlos Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46547 , F 119, S 8, H B 485218, I/A 18 (25/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-08
Empresa: CISCO SYSTEMS CAPITAL SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Adcook Bigsby Christian
- Chacon Gil Rafael
- CISCO SYSTEMS CAPITAL SPAIN SL
- Cisco Systems Finance International
- Cisco Systems Inc
- Cisco Systems International B.V
- De Cristofaro Antonio
- Desogus Alfredo
- Diaz Crespo Rosalia
- Diez Vergara Maitane
- Diez Vergara Maitane
- Gil Martinez Ramon
- Gil Martinez Ramon
- Hull Theodore Alton
- Johnston Charles Brendon
- Journo Ronen
- KPMG ABOGADOS SLP
- Leach Adrian C. W
- Lease Plan Management
- Lindner Petra
- Mafuz Gumiel Rosa Maria
- Mafuz Gumiel Rosa Maria
- Mendibil Eguiluz Teresa
- Miller Littlejohn Alison
- Perez Masilla Delgado Patricia
- Perez Serrano Isabel
- Prendergast Andrew Michael
- Rodriguez Torres Iria
- Ruiz Peña Susana Sonia
- Servat Jean Marc Patrick
- Sinclair Diane Mary
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35307 , F 203, S 8, H M 315592, I/A 41 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-28
Empresa: APPLE MARKETING IBERIA SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Fowler James Courtney
- Perez Masilla Delgado Patricia
- Perez Serrano Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38271 , F 152, S 8, H M 264872, I/A 58 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-28
Empresa: FEDINARD INVESTMENTS SL
Apoderado Solidario
- Diaz Crespo Rosalia
- Diez Vergara Maitane
- Mafuz Gumiel Rosa Maria
- Perez Masilla Delgado Patricia
- Perez Serrano Isabel
- Rodriguez Torres Iria
- Ruiz Peña Susana Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35997 , F 98, S 8, H M 646790, I/A 2 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28
Empresa: APPLE MARKETING IBERIA SA
Apoderado
- Diaz Crespo Doña Rosalia
- Mafuz Gumiel Rosa Maria
- Pastor Caballero Cecilia
- Perez Masilla Delgado Patricia
- Perez Serrano Isabel
- Rodriguez Torres Iria
- Ruiz Peña Susana Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29256 , F 42, S 8, H M 264872, I/A 47 (01/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-28
Empresa: WEETABIX IBERICA SL
Apoderado
- Diaz Crespo Rosalia
- Mafuz Gumiel Rosa Maria
- Perez Masilla Delgado Patricia
- Perez Serrano Isabel
- Rodriguez Torres Iria
- Ruiz Peña Susana Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21847 , F 148, S 8, H M 389337, I/A 7 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-28
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ MASILLA DELGADO PATRICIA
Mostramos los datos de PEREZ MASILLA DELGADO PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ MASILLA DELGADO PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos