CERTUS CAPITAL DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra de Fuencarral, Km. 5
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CERTUS CAPITAL DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL
CIF B87847927
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 08/06/2017
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CERTUS CAPITAL DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CERTUS CAPITAL DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Astarloa Mazarrasa Diego | Liquidador | 15/06/2022 | 15/06/2022 |
Astarloa Mazarrasa Diego | Administrador Solidario | 23/06/2017 | 15/06/2022 |
Sanchez Gomez Antonio Jesus | Administrador Solidario | 23/06/2017 | 15/06/2022 |
ACTOS BORME DE CERTUS CAPITAL DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36111 , F 109, S 8, H M 648806, I/A 4 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36111 , F 109, S 8, H M 648806, I/A 4 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36111 , F 109, S 8, H M 648806, I/A 4 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36111 , F 109, S 8, H M 648806, I/A 4 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-28
- CTRA DE FUENCARRAL, KM 5, EDIFICIO 4, PLANTA 2, CE (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36111 , F 109, S 8, H M 648806, I/A 3 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 9º de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36111 , F 108, S 8, H M 648806, I/A 2 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36111 , F 106, S 8, H M 648806, I/A 1 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-124-28
Dirección:C/ CALENDULA 95 - MINIPARC II, EDIFICIO O, PLANTA (ALCOBENDAS)
Comienzo de operaciones:08/06/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La sociedad tendrá por objeto la realizacion de las siguientes actividades: La adquisición, venta, tenencia, arrendamiento, disfrute, administración, dirección, constitución de derechos, promoción, construcción, comercialización y enajenación por cualquier título, de bienes inmuebles..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36111 , F 106, S 8, H M 648806, I/A 1 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-124-28