SANCHEZ GOMEZ ANTONIO JESUS
Informe ejecutivo de SANCHEZ GOMEZ ANTONIO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SANCHEZ GOMEZ ANTONIO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZANDA HOMES SL | Representante | 27/10/2023 | |
ZANDA REIM SL | Vicepresidente | 13/09/2022 | |
ZANDA REIM SL | Consejero | 13/09/2022 | |
ZANDA REIM SL | Apoderado | 13/09/2022 | |
SERVIMETAL&GLASS 2000 SL | Apoderado | 27/10/2021 | |
EL SOTO REAL ESTATE INVESTMENTS SL | Socio Unico | 12/07/2018 | |
EL SOTO REAL ESTATE INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 12/07/2018 | |
COVADIM SL | Consejero Delegado | 23/09/2015 | |
COVADIM SL | Secretario | 20/06/2012 | |
COVADIM SL | Consejero | 20/06/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SANCHEZ GOMEZ ANTONIO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ GOMEZ ANTONIO JESUS
Administrador Solidario
- Astarloa Mazarrasa Diego
- Sanchez Gomez Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 806624, I/A 2 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-28
Administrador Solidario
- Astarloa Mazarrasa Diego
- Sanchez Gomez Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45899 , F 159, S 8, H M 806624, I/A 1 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-28
Empresa: ZANDA HOMES SL
Administrador Mancomunado
Representante
- Astarloa Mazarrasa Diego
- Sanchez Gomez Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32842 , F 218, S 8, H M 591205, I/A 7 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-28
Empresa: ZANDA REIM SL
Apoderado
- Astarloa Mazarrasa Diego
- Coba Crespo Alejandro
- Sanchez Gomez Antonio Jesus
Consejero
- Astarloa Mazarrasa Diego
- Coba Crespo Alejandro
- Sanchez Gomez Antonio Jesus
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Sanchez Gomez Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38186 , F 203, S 8, H M 679504, I/A 7 (13/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-180-28
Administrador Solidario
- Astarloa Mazarrasa Diego
- Sanchez Gomez Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36111 , F 109, S 8, H M 648806, I/A 4 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-28
Empresa: CERTUS CAPITAL DESARROLLOS SL
Administrador Solidario
- Astarloa Mazarrasa Diego
- Sanchez Gomez Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34783 , F 161, S 8, H M 625642, I/A 3 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-28
Empresa: SERVIMETAL&GLASS 2000 SL
Apoderado
- Sanchez Gomez Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5767, L 4674, F 28, S 8, H MA147093, I/A 3 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-29
Empresa: EL SOTO REAL ESTATE INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Sanchez Gomez Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37853 , F 210, S 8, H M 674210, I/A 1 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-139-28
Empresa: EL SOTO REAL ESTATE INVESTMENTS SL
Socio Único
- Sanchez Gomez Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37853 , F 210, S 8, H M 674210, I/A 1 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-139-28
Administrador Solidario
- Astarloa Mazarrasa Diego
- Sanchez Gomez Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36111 , F 106, S 8, H M 648806, I/A 1 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-124-28
VER MAS ACTOS
Información de SANCHEZ GOMEZ ANTONIO JESUS
Mostramos los datos de SANCHEZ GOMEZ ANTONIO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ GOMEZ ANTONIO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos