SPANISH LOGISTICS HOLDCO SL
Dirección social Ctra de Fuencarral
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SPANISH LOGISTICS HOLDCO SL
CIF B16947871
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 01/10/2021
Nombres Anteriores
- BARNEYHALL SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Lennart Bottenberg Anton
ORGANIGRAMA DE SPANISH LOGISTICS HOLDCO SL
VINCULACIONES DE SPANISH LOGISTICS HOLDCO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SPANISH LOGISTICS HOLDCO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TMF MANAGEMENT SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 02/11/2023 | |
Walker Simon Luke | Consejero | 02/11/2023 | |
Walker Simon Luke | Apoderado Mancomunado | 02/11/2023 | |
Astarloa Mazarrasa Diego | Apoderado Solidario | 29/06/2023 | |
Coba Crespo Alejandro | Apoderado Solidario | 29/06/2023 | |
Sanchez Gomez Antonio | Apoderado Solidario | 29/06/2023 | |
Muñoz Ubeda Alvaro | Vicesecretario No Consejero | 03/06/2022 | |
Astarloa Mazarrasa Diego | Representante | 27/12/2021 | |
CORDOBA MONTES MARIA JOSE | Secretario No Consejero | 27/12/2021 | |
Lennart Bottenberg Anton | Presidente | 27/12/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SPANISH LOGISTICS HOLDCO SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42541 , F 57, S 8, H M 752705, I/A 11 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42541 , F 57, S 8, H M 752705, I/A 11 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42541 , F 56, S 8, H M 752705, I/A 10 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42541 , F 56, S 8, H M 752705, I/A 10 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42541 , F 55, S 8, H M 752705, I/A 9 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42541 , F 55, S 8, H M 752705, I/A 9 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42541 , F 55, S 8, H M 752705, I/A 8 (11/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-158-28
- revocación parcial del poder otorgado a "TMF Management (Spain) SL", en escritura que causó la inscripción 5ª
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42541 , F 55, S 8, H M 752705, I/A 7 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-28
Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42541 , F 54, S 8, H M 752705, I/A 6 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-110-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42541 , F 54, S 8, H M 752705, I/A 6 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-110-28