CENTRO CLINICO VIRGEN DEL MAR SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social CENTRO CLINICO VIRGEN DEL MAR SL
CIF B80773260
Actividad Otras actividades sanitarias
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Sanatorio Quirurgico Virgen Del Mar Sociedad Anoni
VINCULACIONES DE CENTRO CLINICO VIRGEN DEL MAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENTRO CLINICO VIRGEN DEL MAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bach Buendia Agustin | Liquidador | 20/01/2020 | 20/01/2020 |
Bach Buendia Agustin | Administrador Solidario | 03/01/2014 | 20/01/2020 |
Bach Moya Manuel | Administrador Solidario | 03/01/2014 | 20/01/2020 |
Sanatorio Quirurgico Virgen Del Mar Sociedad Anoni | Socio Unico | 03/01/2014 | 20/01/2020 |
Sanchez Climent Manuel | Administrador Solidario | 03/01/2014 | 20/01/2020 |
Bach Buendia Agustin | Secretario | 03/01/2014 | |
Bach Buendia Agustin | Consejero Delegado Mancomunado | 03/01/2014 | |
Bach Buendia Agustin | Consejero | 03/01/2014 | |
Bach Moya Manuel | Consejero Delegado Mancomunado | 03/01/2014 | |
Bach Moya Manuel | Consejero | 03/01/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CENTRO CLINICO VIRGEN DEL MAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7429 , F 184, S 8, H M 120204, I/A 9 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7429 , F 184, S 8, H M 120204, I/A 9 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7429 , F 184, S 8, H M 120204, I/A 9 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7429 , F 184, S 8, H M 120204, I/A 9 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7429 , F 184, S 8, H M 120204, I/A 8 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7429 , F 184, S 8, H M 120204, I/A 7 (03/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 16. Duración.- CAMBIO DE DURACION DE CARGOS.. Modificación de los Artículos 16, 17, 18, 19 y 20.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7429 , F 183, S 8, H M 120204, I/A 6 (03/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7429 , F 183, S 8, H M 120204, I/A 6 (03/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7429 , F 183, S 8, H M 120204, I/A 6 (03/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-28