SANCHEZ CLIMENT MANUEL
Informe ejecutivo de SANCHEZ CLIMENT MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHEZ CLIMENT MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANATORIO QUIRURGICO VIRGEN DEL MAR SA | Consejero | 05/11/2010 | 01/03/2021 |
CENTRO CLINICO VIRGEN DEL MAR SL | Administrador Solidario | 03/01/2014 | 20/01/2020 |
CENTRO CLINICO VIRGEN DEL MAR SL | Consejero Delegado Mancomunado | 03/01/2014 | |
CENTRO CLINICO VIRGEN DEL MAR SL | Consejero | 03/01/2014 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ CLIMENT MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ CLIMENT MANUEL
Empresa: CENTRO CLINICO VIRGEN DEL MAR SL
Administrador Solidario
- Bach Buendia Agustin
- Bach Moya Manuel
- Sanchez Climent Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7429 , F 184, S 8, H M 120204, I/A 9 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-28
Empresa: CENTRO CLINICO VIRGEN DEL MAR SL
Administrador Solidario
- Bach Buendia Agustin
- Bach Moya Manuel
- Sanchez Climent Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7429 , F 184, S 8, H M 120204, I/A 8 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-28
Empresa: CENTRO CLINICO VIRGEN DEL MAR SL
Administrador Solidario
- Bach Buendia Agustin
- Bach Moya Manuel
- Sanchez Climent Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7429 , F 183, S 8, H M 120204, I/A 6 (03/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-28
Empresa: CENTRO CLINICO VIRGEN DEL MAR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Bach Buendia Agustin
- Bach Moya Manuel
- Hernandez Maraver Jose
- Sanchez Climent Manuel
Consejero
- Bach Buendia Agustin
- Bach Moya Manuel
- Gomez Catalan Ernesto
- Hernandez Maraver Carmen
- Hernandez Maraver Jose
- Sanchez Climent Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7429 , F 183, S 8, H M 120204, I/A 6 (03/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-28
Consejero
- Bach Moya Antonio
- Sanchez Climent Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4814 , F 100, S 8, H M 79029, I/A 62 (05/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-28
Información de SANCHEZ CLIMENT MANUEL
Mostramos los datos de SANCHEZ CLIMENT MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ CLIMENT MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos