BACH BUENDIA AGUSTIN
Informe ejecutivo de BACH BUENDIA AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BACH BUENDIA AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SA | Apoderado | 02/04/2023 | |
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SA | Presidente | 30/01/2015 | |
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SA | Consejero | 18/08/2009 |
VINCULACIONES DE BACH BUENDIA AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BACH BUENDIA AGUSTIN
Empresa: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SA
Apoderado
- Bach Buendia Agustin
- Garcia Alcubierre Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26957 , F 209, S 8, H M 76609, I/A 158 (02/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Empresa: CULTIVOS ROTAS SL
Liquidador
- Bach Buendia Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32721 , F 94, S 8, H M 589008, I/A 2 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-28
Empresa: CULTIVOS ROTAS SL
Administrador Mancomunado
- Bach Buendia Agustin
- Bach Moya Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32721 , F 94, S 8, H M 589008, I/A 2 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-28
Empresa: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SA
Consejero
- Bach Buendia Agustin
Presidente
- Bach Buendia Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26957 , F 208, S 8, H M 76609, I/A 155 (27/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-170-28
Liquidador
- Bach Buendia Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28139 , F 16, S 8, H M 79029, I/A 69 (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-66-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
- Bach Buendia Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28139 , F 16, S 8, H M 79029, I/A 69 (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-66-28
Empresa: CENTRO CLINICO VIRGEN DEL MAR SL
Liquidador
- Bach Buendia Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7429 , F 184, S 8, H M 120204, I/A 9 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-28
Empresa: CENTRO CLINICO VIRGEN DEL MAR SL
Administrador Solidario
- Bach Buendia Agustin
- Bach Moya Manuel
- Sanchez Climent Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7429 , F 184, S 8, H M 120204, I/A 9 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-28
Empresa: CENTRO CLINICO VIRGEN DEL MAR SL
Administrador Solidario
- Bach Buendia Agustin
- Bach Moya Manuel
- Sanchez Climent Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7429 , F 184, S 8, H M 120204, I/A 8 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-28
Empresa: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bach Buendia Agustin
- Bach Buendia Francisco De Asis
- Bernaldez De Aranzabal Antonio
Presidente
- Bach Buendia Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26957 , F 205, S 8, H M 76609, I/A 148 (12/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-180-28
VER MAS ACTOS
Información de BACH BUENDIA AGUSTIN
Mostramos los datos de BACH BUENDIA AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BACH BUENDIA AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos