CASADOURO DEL DESCANSO SL - EXTINGUIDA
Dirección social LUGAR DE ESPASANDE 84 - PARROQUIA DE LUOU
Municipio Teo
Provincia A Coruña
Razón Social CASADOURO DEL DESCANSO SL
CIF B70340419
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 19/07/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CASADOURO DEL DESCANSO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CASADOURO DEL DESCANSO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Roca Ferreiro Manuel | Administrador Solidario | 04/09/2015 | 04/02/2021 |
Roca Ferreiro Manuel | Liquidador Solidario | 04/02/2021 | 04/02/2021 |
Villares Quintas Isabel | Administrador Solidario | 04/09/2015 | 04/02/2021 |
Villares Quintas Isabel | Liquidador Solidario | 04/02/2021 | 04/02/2021 |
Gonzalez Villares Rut Maria | Administrador Solidario | 24/08/2012 | 04/09/2015 |
Roca Ferreiro Manuel | Administrador Solidario | 24/08/2012 | 04/09/2015 |
Villares Quintas Isabel | Administrador Solidario | 24/08/2012 | 04/09/2015 |
ACTOS BORME DE CASADOURO DEL DESCANSO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 168 , F 70, S 8, H SC 46257, I/A 3 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 168 , F 70, S 8, H SC 46257, I/A 3 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 168 , F 70, S 8, H SC 46257, I/A 3 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-15
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 168 , F 70, S 8, H SC 46257, I/A 3 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 168 , F 70, S 8, H SC 46257, I/A 3 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 168 , F 70, S 8, H SC 46257, I/A 2 (04/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-175-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 168 , F 70, S 8, H SC 46257, I/A 2 (04/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-175-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 168 , F 70, S 8, H SC 46257, I/A 1 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-15
Dirección:LUGAR DE ESPASANDE 84 - PARROQUIA DE LUOU (TEO)
Comienzo de operaciones:19/07/12
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:ARTICULO 2. OBJETO. La sociedad tendrá por objeto: Venta de productos relacionados con el hogar y la salud
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 168 , F 70, S 8, H SC 46257, I/A 1 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-15