ROCA FERREIRO MANUEL
Informe ejecutivo de ROCA FERREIRO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ROCA FERREIRO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASADOURO DEL DESCANSO SL | Administrador Solidario | 04/09/2015 | 04/02/2021 |
CASADOURO DEL DESCANSO SL | Liquidador Solidario | 04/02/2021 | 04/02/2021 |
CASADOURO DEL DESCANSO SL | Administrador Solidario | 24/08/2012 | 04/09/2015 |
IRAMAIS SL | Administrador Solidario | 14/01/2015 | |
IRAMAIS SL | Liquidador Solidario | 14/01/2015 | 14/01/2015 |
SIAMARI GROUP SL | Administrador Solidario | 11/07/2013 | |
SIAMARI GROUP SL | Liquidador | 11/07/2013 | 11/07/2013 |
VINCULACIONES DE ROCA FERREIRO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROCA FERREIRO MANUEL
Empresa: CASADOURO DEL DESCANSO SL
Liquidador Solidario
- Roca Ferreiro Manuel
- Villares Quintas Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 168 , F 70, S 8, H SC 46257, I/A 3 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-15
Empresa: CASADOURO DEL DESCANSO SL
Administrador Solidario
- Roca Ferreiro Manuel
- Villares Quintas Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 168 , F 70, S 8, H SC 46257, I/A 3 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-15
Empresa: CASADOURO DEL DESCANSO SL
Administrador Solidario
- Roca Ferreiro Manuel
- Villares Quintas Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 168 , F 70, S 8, H SC 46257, I/A 2 (04/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-175-15
Empresa: CASADOURO DEL DESCANSO SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Villares Rut Maria
- Roca Ferreiro Manuel
- Villares Quintas Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 168 , F 70, S 8, H SC 46257, I/A 2 (04/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-175-15
Empresa: IRAMAIS SL
Liquidador Solidario
- Roca Ferreiro Manuel
- Villares Quintas Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 240 , F 154, S 8, H SC 5007, I/A 3 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-15
Empresa: IRAMAIS SL
Administrador Solidario
- Roca Ferreiro Manuel
- Villares Quintas Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 240 , F 154, S 8, H SC 5007, I/A 3 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-15
Empresa: SIAMARI GROUP SL
Liquidador
- Roca Ferreiro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21 , F 177, S 8, H SC 43999, I/A 2 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-15
Empresa: SIAMARI GROUP SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Villares Rut Maria
- Roca Ferreiro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21 , F 177, S 8, H SC 43999, I/A 2 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-15
Empresa: CASADOURO DEL DESCANSO SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Villares Rut Maria
- Roca Ferreiro Manuel
- Villares Quintas Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 168 , F 70, S 8, H SC 46257, I/A 1 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-15
Información de ROCA FERREIRO MANUEL
Mostramos los datos de ROCA FERREIRO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROCA FERREIRO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos