VILLARES QUINTAS ISABEL
Informe ejecutivo de VILLARES QUINTAS ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VILLARES QUINTAS ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASADOURO DEL DESCANSO SL | Administrador Solidario | 04/09/2015 | 04/02/2021 |
CASADOURO DEL DESCANSO SL | Liquidador Solidario | 04/02/2021 | 04/02/2021 |
CASADOURO DEL DESCANSO SL | Administrador Solidario | 24/08/2012 | 04/09/2015 |
IRAMAIS SL | Administrador Solidario | 14/01/2015 | |
IRAMAIS SL | Liquidador Solidario | 14/01/2015 | 14/01/2015 |
VINCULACIONES DE VILLARES QUINTAS ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLARES QUINTAS ISABEL
Empresa: CASADOURO DEL DESCANSO SL
Liquidador Solidario
- Roca Ferreiro Manuel
- Villares Quintas Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 168 , F 70, S 8, H SC 46257, I/A 3 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-15
Empresa: CASADOURO DEL DESCANSO SL
Administrador Solidario
- Roca Ferreiro Manuel
- Villares Quintas Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 168 , F 70, S 8, H SC 46257, I/A 3 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-15
Empresa: CASADOURO DEL DESCANSO SL
Administrador Solidario
- Roca Ferreiro Manuel
- Villares Quintas Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 168 , F 70, S 8, H SC 46257, I/A 2 (04/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-175-15
Empresa: CASADOURO DEL DESCANSO SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Villares Rut Maria
- Roca Ferreiro Manuel
- Villares Quintas Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 168 , F 70, S 8, H SC 46257, I/A 2 (04/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-175-15
Empresa: IRAMAIS SL
Liquidador Solidario
- Roca Ferreiro Manuel
- Villares Quintas Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 240 , F 154, S 8, H SC 5007, I/A 3 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-15
Empresa: IRAMAIS SL
Administrador Solidario
- Roca Ferreiro Manuel
- Villares Quintas Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 240 , F 154, S 8, H SC 5007, I/A 3 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-15
Empresa: CASADOURO DEL DESCANSO SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Villares Rut Maria
- Roca Ferreiro Manuel
- Villares Quintas Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 168 , F 70, S 8, H SC 46257, I/A 1 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-15
Información de VILLARES QUINTAS ISABEL
Mostramos los datos de VILLARES QUINTAS ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLARES QUINTAS ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos