CARTAGENA PREMIUM SL - EXTINGUIDA
Provincia Murcia
Razón Social CARTAGENA PREMIUM SL
CIF B30803407
Capital Social 860000.0 Euros
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Fecha de Constitución 17/11/2006
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario AUTOS MONTALT SA
Auditor SECTOR 3 SAP
VINCULACIONES DE CARTAGENA PREMIUM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARTAGENA PREMIUM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alberto Martin Macho | Apoderado | 01/10/2018 | 07/02/2019 |
Araceli Martin Saez | Apoderado Mancomunado | 01/10/2018 | 07/02/2019 |
AUTOS MONTALT SA | Socio Unico | 18/05/2018 | 07/02/2019 |
Bartolome Poyatos Garcia | Consejero Delegado Solidario | 18/05/2018 | 07/02/2019 |
Bartolome Poyatos Garcia | Consejero | 18/05/2018 | 07/02/2019 |
Emilia Hernandez Perez | Apoderado Mancomunado | 01/10/2018 | 07/02/2019 |
Emilio Donat Aliaga | Secretario | 18/05/2018 | 07/02/2019 |
Emilio Donat Aliaga | Consejero Delegado Solidario | 18/05/2018 | 07/02/2019 |
Emilio Donat Aliaga | Consejero | 18/05/2018 | 07/02/2019 |
Juan Eloy Dura Catala | Presidente | 18/05/2018 | 07/02/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CARTAGENA PREMIUM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3336 , F 174, S 8, H MU 60461, I/A 16 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-30
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3336 , F 174, S 8, H MU 60461, I/A 16 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-30
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3336 , F 174, S 8, H MU 60461, I/A 16 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-30
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3336 , F 174, S 8, H MU 60461, I/A 15 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-194-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3336 , F 173, S 8, H MU 60461, I/A 14 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-194-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3336 , F 173, S 8, H MU 60461, I/A 13 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-194-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2425 , F 38, S 8, H MU 60461, I/A 12 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-194-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2425 , F 36, S 8, H MU 60461, I/A 11 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-194-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2425 , F 35, S 8, H MU 60461, I/A 10 (18/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-99-30
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2425 , F 35, S 8, H MU 60461, I/A 9 (18/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-99-30