FRANCISCO ANTONIO PEÑUELA TARREGA
Informe ejecutivo de FRANCISCO ANTONIO PEÑUELA TARREGA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FRANCISCO ANTONIO PEÑUELA TARREGA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MURCIA PREMIUM SL | Apoderado | 17/05/2018 | 02/10/2018 |
CARTAGENA PREMIUM SL | Apoderado | 18/05/2018 | 01/10/2018 |
VINCULACIONES DE FRANCISCO ANTONIO PEÑUELA TARREGA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO ANTONIO PEÑUELA TARREGA
Empresa: MURCIA PREMIUM SL
Apoderado
- Francisco Antonio Peñuela Tarrega
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315 , F 50, S 8, H MU 21765, I/A 29 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-30
Empresa: CARTAGENA PREMIUM SL
Apoderado
- Francisco Antonio Peñuela Tarrega
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3336 , F 173, S 8, H MU 60461, I/A 13 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-194-30
Empresa: CARTAGENA PREMIUM SL
Apoderado
- Francisco Antonio Peñuela Tarrega
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2425 , F 35, S 8, H MU 60461, I/A 10 (18/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-99-30
Empresa: AUPESAN SL
Apoderado
- Francisco Antonio Peñuela Tarrega
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315 , F 48, S 8, H MU 21765, I/A 25 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-30
Información de FRANCISCO ANTONIO PEÑUELA TARREGA
Mostramos los datos de FRANCISCO ANTONIO PEÑUELA TARREGA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO ANTONIO PEÑUELA TARREGA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos