MANUEL MARIO MARTOS RAMIRO
Informe ejecutivo de MANUEL MARIO MARTOS RAMIRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MANUEL MARIO MARTOS RAMIRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ITR COMPONENTES SL | Apoderado | 29/12/2022 | |
AXXIS HELMETS SA | Apoderado | 23/06/2022 |
VINCULACIONES DE MANUEL MARIO MARTOS RAMIRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANUEL MARIO MARTOS RAMIRO
Empresa: ITR COMPONENTES SL
Apoderado
- Manuel Mario Martos Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3028 , F 105, S 8, H MU 84930, I/A 3 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-30
Empresa: AXXIS HELMETS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Manuel Mario Martos Ramiro
- Marcos Martinez Vicedo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3526 , F 222, S 8, H MU100445, I/A 7 (23/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-30
Empresa: AXXIS HELMETS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Manuel Mario Martos Ramiro
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3526 , F 222, S 8, H MU100445, I/A 7 (23/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-30
Empresa: AXXIS HELMETS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Manuel Mario Martos Ramiro
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3430 , F 54, S 8, H MU100445, I/A 2 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-30
Empresa: MURCIA PREMIUM SL
Apoderado
- Manuel Mario Martos Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3403 , F 175, S 8, H MU 21765, I/A 35 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-30
Empresa: MURCIA PREMIUM SL
Apoderado
- Manuel Mario Martos Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315 , F 50, S 8, H MU 21765, I/A 30 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-30
Empresa: CARTAGENA PREMIUM SL
Apoderado
- Manuel Mario Martos Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3336 , F 173, S 8, H MU 60461, I/A 14 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-194-30
Información de MANUEL MARIO MARTOS RAMIRO
Mostramos los datos de MANUEL MARIO MARTOS RAMIRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANUEL MARIO MARTOS RAMIRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos