MATEO VALERA RUIZ
Informe ejecutivo de MATEO VALERA RUIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MATEO VALERA RUIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AXXIS HELMETS SA | Apoderado Mancomunado | 22/04/2021 | 23/06/2022 |
MANUFACTURAS TOMAS SA | Apoderado | 22/06/2022 | |
MANUFACTURAS TOMAS SA | Apoderado | 21/04/2021 | 22/06/2022 |
MANUFACTURAS TOMAS SA | Apoderado | 29/04/2020 | 22/06/2022 |
EUPINCA SA | Apoderado | 28/12/2012 | 16/11/2017 |
EUPINCA SA | Apoderado Mancomunado | 28/12/2012 | 16/11/2017 |
ANADECO GESTION SA | Apoderado Mancomunado | 07/04/2017 | |
ANADECO GESTION SA | Apoderado Mancomunado | 09/05/2016 | 07/04/2017 |
ANADECO GESTION SA | Apoderado | 22/03/2010 | 14/06/2013 |
ANADECO GESTION SA | Apoderado Mancomunado | 22/03/2010 | 14/06/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MATEO VALERA RUIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATEO VALERA RUIZ
Empresa: AXXIS HELMETS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Mateo Valera Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3526 , F 222, S 8, H MU100445, I/A 7 (23/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-30
Empresa: MANUFACTURAS TOMAS SA
Apoderado
- Mateo Valera Ruiz
- Mateo Valera Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3552 , F 34, S 8, H MU 7932, I/A 25 (22/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-123-30
Empresa: AXXIS HELMETS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Mateo Valera Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3430 , F 54, S 8, H MU100445, I/A 2 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-30
Empresa: MANUFACTURAS TOMAS SA
Apoderado
- Mateo Valera Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3437 , F 154, S 8, H MU 7932, I/A 16 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-30
Empresa: MANUFACTURAS TOMAS SA
Apoderado
- Mateo Valera Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 414 , F 73, S 8, H MU 7932, I/A 15 (29/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-87-30
Empresa: EUPINCA SA
Apoderado Mancomunado
- Mateo Valera Ruiz
Apoderado
- Mateo Valera Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3186 , F 65, S 8, H MU 20416, I/A 48 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-30
Empresa: ANADECO GESTION SA
Apoderado Mancomunado
- Jeronimo Paez Nieto
- Mateo Valera Ruiz
- Mateo Valera Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3186 , F 60, S 8, H MU 22894, I/A 38 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-30
Empresa: ANADECO GESTION SA
Apoderado Mancomunado
- Jeronimo Paez Nieto
- Mateo Valera Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2921 , F 107, S 8, H MU 22894, I/A 32 (09/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-92-30
Empresa: ANADECO GESTION SA
Apoderado Mancomunado
- Mateo Valera Ruiz
Apoderado
- Mateo Valera Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2921 , F 105, S 8, H MU 22894, I/A 27 (14/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-30
Empresa: EUPINCA SA
Apoderado Mancomunado
- Mateo Valera Ruiz
- Sergio Martinez Lorente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2766 , F 156, S 8, H MU 20416, I/A 38 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-30
VER MAS ACTOS
Información de MATEO VALERA RUIZ
Mostramos los datos de MATEO VALERA RUIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATEO VALERA RUIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos