SERGIO MARTINEZ LORENTE
Informe ejecutivo de SERGIO MARTINEZ LORENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SERGIO MARTINEZ LORENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUPINCA SA | Apoderado Mancomunado | 28/08/2017 | 09/07/2019 |
EUPINCA SA | Apoderado Mancomunado | 30/09/2010 | 09/07/2019 |
EUPINCA SA | Apoderado Mancomunado | 28/12/2012 | 09/07/2019 |
VINCULACIONES DE SERGIO MARTINEZ LORENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERGIO MARTINEZ LORENTE
Empresa: EUPINCA SA
Apoderado Mancomunado
- Jorge Martin Jayo Nuñez
- Sergio Martinez Lorente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3186 , F 65, S 8, H MU 20416, I/A 51 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-30
Empresa: EUPINCA SA
Apoderado Mancomunado
- Jorge Martin Jayo Nuñez
- Sergio Martinez Lorente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3186 , F 64, S 8, H MU 20416, I/A 47 (28/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-30
Empresa: EUPINCA SA
Apoderado Mancomunado
- Mateo Valera Ruiz
- Sergio Martinez Lorente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2766 , F 156, S 8, H MU 20416, I/A 38 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-30
Empresa: EUPINCA SA
Apoderado Mancomunado
- Jose Fernando Cler Hernandez
- Sergio Martinez Lorente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2375 , F 41, S 8, H MU 20416, I/A 27 (30/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-195-30
Información de SERGIO MARTINEZ LORENTE
Mostramos los datos de SERGIO MARTINEZ LORENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERGIO MARTINEZ LORENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos