CARNICAS PAMPLONA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Pamplona-Tafalla, S/N
Código Postal 31395
Municipio Barásoain
Provincia Navarra
Razón Social CARNICAS PAMPLONA SA
CIF A31394356
Capital Social 1382300.0 Euros
Actividad Elaboración de productos cárnicos y de volatería
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario GRANJA LOS ALECOS SL
VINCULACIONES DE CARNICAS PAMPLONA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARNICAS PAMPLONA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abinzano Irañeta Miriam | Apoderado | 24/10/2011 | 28/07/2015 |
Azparren Ansoain Francisco Javier | Auditor | 15/07/2015 | 28/07/2015 |
Brun Barcos Jesus Felipe | Auditor Suplente | 15/07/2015 | 28/07/2015 |
Flamarique Velez De Mendizabal Fernando | Administrador Mancomunado | 05/10/2011 | 28/07/2015 |
GRANJA LOS ALECOS SL | Socio Unico | 15/07/2015 | 28/07/2015 |
Hurtado Jauregui Gerardo | Auditor | 27/03/2009 | 28/07/2015 |
Oficialdegui Manterola Liborio | Administrador Mancomunado | 05/10/2011 | 28/07/2015 |
Oficialdegui Manterola Liborio | Apoderado | 24/10/2011 | 28/07/2015 |
Santos Oderiz Fernando | Auditor Suplente | 27/03/2009 | 28/07/2015 |
Estenoz Bernat Cristina | Apoderado | 24/10/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CARNICAS PAMPLONA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278 , F 207, S 8, H NA 2651, I/A 52 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278 , F 207, S 8, H NA 2651, I/A 52 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278 , F 207, S 8, H NA 2651, I/A 52 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-31
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278 , F 207, S 8, H NA 2651, I/A 52 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-31
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278 , F 206, S 8, H NA 2651, I/A 51 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-31
Auditor Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278 , F 206, S 8, H NA 2651, I/A 50 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278 , F 206, S 8, H NA 2651, I/A 49 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278 , F 206, S 8, H NA 2651, I/A 48 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278 , F 205, S 8, H NA 2651, I/A 47 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-31
Capital Anterior: | 2.253.750,00 | Euros |
Disminución de capital | 871.450,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.382.300,00 | Euros |
Porcentaje: | 38,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278 , F 204, S 8, H NA 2651, I/A 46 (22/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-31