ABINZANO IRAÑETA MIRIAM
Informe ejecutivo de ABINZANO IRAÑETA MIRIAM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ABINZANO IRAÑETA MIRIAM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESPORC NAVARRA SL | Apoderado | 24/07/2018 | |
GRANJA LOS ALECOS SA | Apoderado | 19/09/2011 | |
EXPLOTACION AGROPECUARIA LA SARDA SA | Apoderado | 19/09/2011 |
VINCULACIONES DE ABINZANO IRAÑETA MIRIAM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABINZANO IRAÑETA MIRIAM
Empresa: GESPORC NAVARRA SL
Apoderado
- Abinzano Irañeta Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1870 , F 44, S 8, H NA 37136, I/A 3 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-31
Empresa: GESPORC NAVARRA SL
Administrador Unico
- Abinzano Irañeta Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1870 , F 44, S 8, H NA 37136, I/A 2 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-31
Empresa: GESPORC NAVARRA SL
Administrador Unico
- Abinzano Irañeta Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1870 , F 42, S 8, H NA 37136, I/A 1 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-31
Empresa: CARNICAS PAMPLONA SA
Apoderado
- Abinzano Irañeta Miriam
- Oficialdegui Manterola Liborio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278 , F 207, S 8, H NA 2651, I/A 52 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-31
Empresa: EXPLOTACION AGROPECUARIA LA SARDA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Abinzano Irañeta Miriam
- Atin Calvo Maria Isabel
- Oficialdegui Manterola Liborio
- Oficialdegui Manterola Liborio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 85 , F 104, S 8, H NA 1604, I/A 42 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-31
Empresa: CARNICAS PAMPLONA SA
Apoderado
- Abinzano Irañeta Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278 , F 206, S 8, H NA 2651, I/A 48 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-31
Empresa: EXPLOTACION AGROPECUARIA LA SARDA SA
Apoderado
- Abinzano Irañeta Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 85 , F 100, S 8, H NA 1604, I/A 35 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-31
Empresa: GRANJA LOS ALECOS SA
Apoderado
- Abinzano Irañeta Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 85 , F 127, S 8, H NA 1606, I/A 41 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-31
Información de ABINZANO IRAÑETA MIRIAM
Mostramos los datos de ABINZANO IRAÑETA MIRIAM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABINZANO IRAÑETA MIRIAM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos