AZPARREN ANSOAIN FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de AZPARREN ANSOAIN FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 24
Empresas activas: 20
Cargos inactivos: 21
Empresas inactivas: 16
CARGOS DE AZPARREN ANSOAIN FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXTRU SA | Auditor Suplente | 28/05/2024 | |
JAVIER ZABALETA ASESORES SAL | Auditor Suplente | 17/01/2024 | |
SUMELEC NAVARRA SL | Auditor Suplente | 15/01/2024 | |
CAMBRA CEREALES ABONOS Y SEMILLAS SL | Auditor Suplente | 13/06/2023 | |
ASESORES CONTABLES PAMPLONA SL | Socio Unico | 27/03/2023 | |
ASESORES CONTABLES PAMPLONA SL | Administrador Unico | 27/03/2023 | |
LABARD POULTRY EQUIPMENT SL | Apoderado | 08/03/2023 | |
AGROPECUARIA EL SOTO-DORIA SA | Auditor Suplente | 12/01/2023 | |
AGRIAUTO REMON SA | Auditor Suplente | 08/11/2022 | |
AGRIAUTO REMON SA | Auditor Suplente | 07/06/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE AZPARREN ANSOAIN FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AZPARREN ANSOAIN FRANCISCO JAVIER
Empresa: ARPA A&C SL
Auditor Suplente
- Azparren Ansoain Francisco Javier
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 24044, I/A 24 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-31
Empresa: BENECKE-KALIKO SA
Auditor Suplente
- Azparren Ansoain Francisco Javier
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 4492, I/A 141 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-31
Auditor Suplente
- Azparren Ansoain Francisco Javier
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 34792, I/A 5 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-20
Empresa: EXTRU SA
Auditor Suplente
- Azparren Ansoain Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 5105, I/A 50 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-31
Empresa: LACUNZA KALOR GROUP SAL
Auditor Suplente
- Azparren Ansoain Francisco Javier
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 671 , F 34, S 8, H NA 11928, I/A 41 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-31
Empresa: JAVIER ZABALETA ASESORES SAL
Auditor Suplente
- Azparren Ansoain Francisco Javier
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 131 , F 110, S 8, H NA 2593, I/A 26 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-31
Empresa: SUMELEC NAVARRA SL
Auditor Suplente
- Azparren Ansoain Francisco Javier
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 416 , F 37, S 8, H NA 3284, I/A 28 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-31
Empresa: AGRIAUTO REMON SA
Auditor Suplente
- Azparren Ansoain Francisco Javier
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8 , F 86, S 8, H NA 126, I/A 27 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-31
Empresa: AGROELECTRICA TUDELANA SA
Auditor
- Azparren Ansoain Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 203 , F 225, S 8, H NA 4352, I/A 36 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-31
Empresa: CAMBRA CEREALES ABONOS Y SEMILLAS SL
Auditor Suplente
- Azparren Ansoain Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1069 , F 92, S 8, H NA 21462, I/A 10 (13/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-31
VER MAS ACTOS
Información de AZPARREN ANSOAIN FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de AZPARREN ANSOAIN FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AZPARREN ANSOAIN FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos