CARAVANAS JARAMA SA - EXTINGUIDA
Municipio San Sebastián de los Reyes
Provincia Madrid
Razón Social CARAVANAS JARAMA SA
CIF A78505161
Actividad Venta de otros vehículos de motor
Página Web www.caravanasjarama.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CARAVANAS JARAMA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARAVANAS JARAMA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arriaga Del Amo Juan Carlos | Liquidador Mancomunado | 29/06/2020 | 29/06/2020 |
Arriaga Del Amo Juan Carlos | Presidente | 16/05/2019 | 29/06/2020 |
Arriaga Del Amo Juan Carlos | Consejero Delegado Mancomunado | 16/05/2019 | 29/06/2020 |
Arriaga Del Amo Juan Carlos | Consejero | 16/05/2019 | 29/06/2020 |
Cañadas Mateos Aparicio Rodrigo | Liquidador Mancomunado | 29/06/2020 | 29/06/2020 |
Cañadas Mateos Aparicio Rodrigo | Secretario | 16/05/2019 | 29/06/2020 |
Cañadas Mateos Aparicio Rodrigo | Consejero Delegado Mancomunado | 16/05/2019 | 29/06/2020 |
Cañadas Mateos Aparicio Rodrigo | Consejero | 16/05/2019 | 29/06/2020 |
Del Amo Perez Gema | Consejero | 16/05/2019 | 29/06/2020 |
Arriaga Del Amo Juan Carlos | Presidente | 12/11/2012 | 25/03/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CARAVANAS JARAMA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6150 , F 37, S 8, H M 100317, I/A 8 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6150 , F 37, S 8, H M 100317, I/A 8 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6150 , F 37, S 8, H M 100317, I/A 8 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6150 , F 37, S 8, H M 100317, I/A 8 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6150 , F 37, S 8, H M 100317, I/A 7 (16/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6150 , F 36, S 8, H M 100317, I/A 6 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6150 , F 36, S 8, H M 100317, I/A 5 (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6150 , F 36, S 8, H M 100317, I/A 5 (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-28