CAÑADAS MATEOS APARICIO RODRIGO
Informe ejecutivo de CAÑADAS MATEOS APARICIO RODRIGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAÑADAS MATEOS APARICIO RODRIGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASAS MOVILES JARAMA SL | Administrador Unico | 19/03/2013 |
VINCULACIONES DE CAÑADAS MATEOS APARICIO RODRIGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAÑADAS MATEOS APARICIO RODRIGO
Empresa: CARAVANAS JARAMA SA
Liquidador Mancomunado
- Arriaga Del Amo Juan Carlos
- Cañadas Mateos Aparicio Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6150 , F 37, S 8, H M 100317, I/A 8 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-28
Empresa: CARAVANAS JARAMA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Arriaga Del Amo Juan Carlos
- Cañadas Mateos Aparicio Rodrigo
Consejero
- Arriaga Del Amo Juan Carlos
- Cañadas Mateos Aparicio Rodrigo
- Del Amo Perez Gema
Presidente
Secretario
- Cañadas Mateos Aparicio Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6150 , F 37, S 8, H M 100317, I/A 8 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-28
Empresa: CARAVANAS JARAMA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Arriaga Del Amo Juan Carlos
- Cañadas Mateos Aparicio Rodrigo
Consejero
- Arriaga Del Amo Juan Carlos
- Cañadas Mateos Aparicio Rodrigo
- Del Amo Perez Gema
Presidente
Secretario
- Cañadas Mateos Aparicio Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6150 , F 37, S 8, H M 100317, I/A 7 (16/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-28
Empresa: CARAVANAS JARAMA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Arriaga Del Amo Juan Carlos
- Cañadas Mateos Aparicio Rodrigo
Consejero
- Arriaga Del Amo Juan Carlos
- Cañadas Mateos Aparicio Rodrigo
- Del Amo Perez Gema
Presidente
Secretario
- Cañadas Mateos Aparicio Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6150 , F 36, S 8, H M 100317, I/A 6 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-28
Empresa: CASAS MOVILES JARAMA SL
Administrador Unico
- Cañadas Mateos Aparicio Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14443 , F 41, S 8, H M 238754, I/A 2 (19/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-59-28
Empresa: CARAVANAS JARAMA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Arriaga Del Amo Juan Carlos
- Cañadas Mateos Aparicio Rodrigo
Consejero
- Arriaga Del Amo Juan Carlos
- Cañadas Mateos Aparicio Rodrigo
- Del Amo Perez Gema
Presidente
Secretario
- Cañadas Mateos Aparicio Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6150 , F 36, S 8, H M 100317, I/A 5 (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-28
Información de CAÑADAS MATEOS APARICIO RODRIGO
Mostramos los datos de CAÑADAS MATEOS APARICIO RODRIGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAÑADAS MATEOS APARICIO RODRIGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos