DEL AMO PEREZ GEMA
Informe ejecutivo de DEL AMO PEREZ GEMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DEL AMO PEREZ GEMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARAVANAS JARAMA SA | Consejero | 16/05/2019 | 29/06/2020 |
CARAVANAS JARAMA SA | Consejero | 12/11/2012 | 25/03/2019 |
VINCULACIONES DE DEL AMO PEREZ GEMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL AMO PEREZ GEMA
Empresa: CARAVANAS JARAMA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Arriaga Del Amo Juan Carlos
- Cañadas Mateos Aparicio Rodrigo
- Del Amo Perez Gema
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6150 , F 37, S 8, H M 100317, I/A 8 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-28
Empresa: CARAVANAS JARAMA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Arriaga Del Amo Juan Carlos
- Cañadas Mateos Aparicio Rodrigo
- Del Amo Perez Gema
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6150 , F 37, S 8, H M 100317, I/A 7 (16/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-28
Empresa: CARAVANAS JARAMA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Arriaga Del Amo Juan Carlos
- Cañadas Mateos Aparicio Rodrigo
- Del Amo Perez Gema
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6150 , F 36, S 8, H M 100317, I/A 6 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-28
Empresa: CARAVANAS JARAMA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Arriaga Del Amo Juan Carlos
- Cañadas Mateos Aparicio Rodrigo
- Del Amo Perez Gema
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6150 , F 36, S 8, H M 100317, I/A 5 (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-28
Empresa: CARAVANAS JARAMA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Arriaga Gracia Pascual
- Cañadas Benadero Jose Maria
- Del Amo Perez Gema
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6150 , F 36, S 8, H M 100317, I/A 5 (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-28
Información de DEL AMO PEREZ GEMA
Mostramos los datos de DEL AMO PEREZ GEMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL AMO PEREZ GEMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos