CARAROCE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Laforja, 9
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CARAROCE SL
CIF B66005729
Capital Social 3024.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 01/04/2013
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CARAROCE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARAROCE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Closas Juan Oriol | Consejero | 17/12/2013 | 17/08/2015 |
Hernando Martinez Ramon | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/09/2013 | 17/08/2015 |
Hernando Martinez Ramon | Presidente | 17/12/2013 | 17/08/2015 |
Hernando Martinez Ramon | Consejero | 27/05/2013 | 17/08/2015 |
Ortega Pons Santiago | Consejero | 17/12/2013 | 17/08/2015 |
Palet Martinez Alejandro | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/09/2013 | 17/08/2015 |
Palet Martinez Alejandro | Secretario | 17/12/2013 | 17/08/2015 |
Palet Martinez Alejandro | Liquidador | 17/08/2015 | 17/08/2015 |
Palet Martinez Alejandro | Consejero | 27/05/2013 | 17/08/2015 |
Ortuño Melero Maria Rosa | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/09/2013 | 17/12/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CARAROCE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43780 , F 94, S 8, H B 438099, I/A 6 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43780 , F 94, S 8, H B 438099, I/A 6 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-08
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43780 , F 94, S 8, H B 438099, I/A 6 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43780 , F 94, S 8, H B 438099, I/A 5 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-08
Capital Anterior: | 3.020,00 | Euros |
Aumento de capital: | 4,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.024,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,13 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43780 , F 93, S 8, H B 438099, I/A 4 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43780 , F 93, S 8, H B 438099, I/A 3 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43780 , F 93, S 8, H B 438099, I/A 3 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43780 , F 92, S 8, H B 438099, I/A 2 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43780 , F 88, S 8, H B 438099, I/A 1 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-08
Dirección:CL LAFORJA Num.9 P.BA (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:01/04/13
Capital:3.020,00 Euros
Objeto social:PRESTACION DE SERVICIOS DE HOSTELERIA Y RESTAURACION EN GENERA,PREPARACION,SERVICIO Y SUMINISTRO DE CATERING,EXPLOTACION O GESTION DE BARES MUSICALES,DISCOTECAS,GESTION DE TERREZAS CON SERVICIO DE BAR,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43780 , F 88, S 8, H B 438099, I/A 1 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-08