PALET MARTINEZ ALEJANDRO
Informe ejecutivo de PALET MARTINEZ ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PALET MARTINEZ ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASA PALET GLORIES SL | Apoderado Solidario | 02/05/2014 | 28/02/2024 |
CASA PALET GLORIES SL | Administrador Mancomunado | 28/04/2014 | 24/07/2020 |
CARAROCE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/09/2013 | 17/08/2015 |
CARAROCE SL | Secretario | 17/12/2013 | 17/08/2015 |
PETIT PALET 1920 SL | Secretario | 17/12/2013 | 17/08/2015 |
PETIT PALET 1920 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/12/2013 | 17/08/2015 |
PETIT PALET 1920 SL | Consejero | 17/12/2013 | 17/08/2015 |
CARAROCE SL | Liquidador | 17/08/2015 | 17/08/2015 |
PETIT PALET 1920 SL | Liquidador | 17/08/2015 | 17/08/2015 |
CARAROCE SL | Consejero | 27/05/2013 | 17/08/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PALET MARTINEZ ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALET MARTINEZ ALEJANDRO
Empresa: CASA PALET GLORIES SL
Administrador Mancomunado
- Jimenez Garcia Rodian
- Palet Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44290 , F 93, S 8, H B 451857, I/A 7 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-08
Empresa: PETIT PALET 1920 SL
Liquidador
- Palet Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44126 , F 161, S 8, H B 429579, I/A 4 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-08
Empresa: PETIT PALET 1920 SL
Consejero
- Closas Juan Oriol
- Hernando Martinez Ramon
- Ortega Pons Santiago
- Palet Martinez Alejandro
Liquidador
- Palet Martinez Alejandro
Presidente
Secretario
- Palet Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44126 , F 161, S 8, H B 429579, I/A 4 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-08
Empresa: CARAROCE SL
Liquidador
- Palet Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43780 , F 94, S 8, H B 438099, I/A 6 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-08
Empresa: CARAROCE SL
Consejero
- Closas Juan Oriol
- Hernando Martinez Ramon
- Ortega Pons Santiago
- Palet Martinez Alejandro
Liquidador
- Palet Martinez Alejandro
Presidente
Secretario
- Palet Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43780 , F 94, S 8, H B 438099, I/A 6 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-08
Empresa: CASA PALET GLORIES SL
Apoderado Solidario
- Palet Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44290 , F 90, S 8, H B 451857, I/A 2 (02/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-08
Empresa: CASA PALET GLORIES SL
Administrador Mancomunado
- Jimenez Garcia Rodian
- Palet Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44290 , F 87, S 8, H B 451857, I/A 1 (28/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-08
Empresa: PETIT PALET 1920 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Hernando Martinez Ramon
- Palet Martinez Alejandro
Consejero
- Closas Juan Oriol
- Hernando Martinez Ramon
- Ortega Pons Santiago
- Palet Martinez Alejandro
Presidente
Secretario
- Palet Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43431 , F 220, S 8, H B 429579, I/A 2 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-08
Empresa: PETIT PALET 1920 SL
Administrador Mancomunado
- Ortuño Melero Maria Rosa
- Palet Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43431 , F 220, S 8, H B 429579, I/A 2 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-08
Empresa: CARAROCE SL
Consejero
Presidente
Secretario
- Palet Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43780 , F 93, S 8, H B 438099, I/A 3 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-08
VER MAS ACTOS
Información de PALET MARTINEZ ALEJANDRO
Mostramos los datos de PALET MARTINEZ ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALET MARTINEZ ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos