ORTUÑO MELERO MARIA ROSA
Informe ejecutivo de ORTUÑO MELERO MARIA ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ORTUÑO MELERO MARIA ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OPTIMUMTIC SL | REPR.143 RRM | 18/03/2024 | |
VIS POTENTIA SL | Administrador Unico | 10/11/2023 |
VINCULACIONES DE ORTUÑO MELERO MARIA ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTUÑO MELERO MARIA ROSA
Empresa: OPTIMUMTIC SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Ortuño Melero Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41481 , F 141, S 8, H B 386408, I/A 5 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-08
Empresa: OPTIMUMTIC SL
Administrador Unico
- Ortuño Melero Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41481 , F 141, S 8, H B 386408, I/A 5 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-08
Empresa: VIS POTENTIA SL
Administrador Unico
- Ortuño Melero Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49007 , F 210, S 8, H B 604245, I/A 1 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-08
Empresa: PETIT PALET 1920 SL
Administrador Mancomunado
- Ortuño Melero Maria Rosa
- Palet Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43431 , F 220, S 8, H B 429579, I/A 2 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-08
Empresa: CARAROCE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ortuño Melero Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43780 , F 94, S 8, H B 438099, I/A 5 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-08
Empresa: CARAROCE SL
Consejero
- Ortuño Melero Maria Rosa
- Ortuño Melero Montserrat
Presidente
Secretario
- Ortuño Melero Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43780 , F 93, S 8, H B 438099, I/A 3 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-08
Empresa: CARAROCE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Hernando Martinez Ramon
- Ortuño Melero Maria Rosa
- Palet Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43780 , F 92, S 8, H B 438099, I/A 2 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-08
Empresa: CARAROCE SL
Consejero
- Hernando Martinez Ramon
- Ortuño Melero Maria Rosa
- Ortuño Melero Montserrat
- Palet Martinez Alejandro
Presidente
Secretario
- Ortuño Melero Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43780 , F 88, S 8, H B 438099, I/A 1 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-08
Empresa: PETIT PALET 1920 SL
Administrador Mancomunado
- Ortuño Melero Maria Rosa
- Palet Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43431 , F 214, S 8, H B 429579, I/A 1 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-08
Empresa: OPTIMUMTIC SL
Administrador Unico
- Ortuño Melero Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41481 , F 138, S 8, H B 386408, I/A 1 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-08
Información de ORTUÑO MELERO MARIA ROSA
Mostramos los datos de ORTUÑO MELERO MARIA ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTUÑO MELERO MARIA ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos