CANOAS RIBADESELLA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Santander, 14
Código Postal 33560
Municipio Ribadesella
Provincia Asturias
Razón Social CANOAS RIBADESELLA SL
CIF B52525557
Capital Social 52000.0 Euros
Actividad Alquiler de artículos de ocio y deportivos
Fecha de Constitución 18/12/2014
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE CANOAS RIBADESELLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CANOAS RIBADESELLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Conde Jorge Luis | Administrador Mancomunado | 30/12/2014 | 15/12/2022 |
Gonzalez Conde Jorge Luis | Liquidador Mancomunado | 15/12/2022 | 15/12/2022 |
Gonzalo Suarez Gabino | Administrador Mancomunado | 30/12/2014 | 15/12/2022 |
Gonzalo Suarez Gabino | Liquidador Mancomunado | 15/12/2022 | 15/12/2022 |
Perez Sanchez Eliezer | Administrador Mancomunado | 30/12/2014 | 15/12/2022 |
Senabre Rubio David | Administrador Mancomunado | 30/12/2014 | 15/12/2022 |
ACTOS BORME DE CANOAS RIBADESELLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4115 , F 48, S 8, H AS 47546, I/A 4 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4115 , F 48, S 8, H AS 47546, I/A 4 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-33
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4115 , F 48, S 8, H AS 47546, I/A 4 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-33
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4115 , F 48, S 8, H AS 47546, I/A 4 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4115 , F 48, S 8, H AS 47546, I/A 3 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-234-33
Capital Anterior: | 24.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 28.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 52.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 116,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4115 , F 48, S 8, H AS 47546, I/A 3 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-234-33
- CNAE: 7721. a.- Alquiler de todo tipo de bienes muebles, artículos de ocio y deportivos (canoas, bicicletas, embarcaciones, motos y todo tipo de vehículos). b.- Realización, tanto por cuenta propia como por cuenta de terceros, de actividades de turismo activo y deporte aventura. c.- Comercio y distr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4115 , F 47, S 8, H AS 47546, I/A 2 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Capital.-. Artículo de los estatutos: 3. Objeto.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4115 , F 47, S 8, H AS 47546, I/A 2 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-33
Capital Anterior: | 4.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 20.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 24.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 500,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4115 , F 47, S 8, H AS 47546, I/A 2 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-33
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4115 , F 37, S 8, H AS 47546, I/A 1 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-6-33