PEREZ SANCHEZ ELIEZER
Informe ejecutivo de PEREZ SANCHEZ ELIEZER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ SANCHEZ ELIEZER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SELLA BUS SL | Administrador Solidario | 21/02/2013 |
VINCULACIONES DE PEREZ SANCHEZ ELIEZER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ SANCHEZ ELIEZER
Empresa: CANOAS RIBADESELLA SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Conde Jorge Luis
- Gonzalo Suarez Gabino
- Perez Sanchez Eliezer
- Senabre Rubio David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4115 , F 48, S 8, H AS 47546, I/A 4 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-33
Empresa: CANOAS RIBADESELLA SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Conde Jorge Luis
- Gonzalo Suarez Gabino
- Perez Sanchez Eliezer
- Senabre Rubio David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4115 , F 37, S 8, H AS 47546, I/A 1 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-6-33
Empresa: SELLA BUS SL
Administrador Solidario
- Perez Margolles Eliezer
- Perez Sanchez Eliezer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4018 , F 16, S 8, H AS 44909, I/A 1 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-33
Información de PEREZ SANCHEZ ELIEZER
Mostramos los datos de PEREZ SANCHEZ ELIEZER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ SANCHEZ ELIEZER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos