CAN DONAT SL - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social CAN DONAT SL
CIF B61090387
Actividad Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados
Página Web www.planellesdonat.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CAN DONAT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAN DONAT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Planelles Donat Antoni | Secretario | 29/12/2016 | 02/12/2019 |
Planelles Donat Antoni | Consejero | 29/12/2016 | 02/12/2019 |
Planelles Donat Antoni | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/12/2016 | 02/12/2019 |
Planelles Donat Josep | Presidente | 29/12/2016 | 02/12/2019 |
Planelles Donat Josep | Consejero | 29/12/2016 | 02/12/2019 |
Planelles Donat Josep | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/12/2016 | 02/12/2019 |
Planelles Donat Maria Otilia | Consejero | 29/12/2016 | 02/12/2019 |
Planelles Donat Maria Otilia | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/12/2016 | 02/12/2019 |
Planelles Donat Antonio | Administrador Mancomunado | 29/12/2016 | |
Planelles Donat Antonio | Apoderado | 29/12/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CAN DONAT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45704 , F 21, S 8, H B 143785, I/A 10 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45704 , F 21, S 8, H B 143785, I/A 10 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-08
- AMPLIAR A:LA REALIZACION DE TODO TIPO DE ACTIVIDADES DE CARACTER INMOBILIARIO,EN ESPECIAL,LAS RELATIVAS A LA ADQUISICION,TENENCIA,ARRENDAMIENTO (EXCEPTO ARRENDAMIENTO FINANCIERO),ENAJENACION,PROMOCION,REHABILITACION Y .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45704 , F 21, S 8, H B 143785, I/A 9 (03/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28941 , F 225, S 8, H B 143785, I/A 8 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28941 , F 225, S 8, H B 143785, I/A 8 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28941 , F 224, S 8, H B 143785, I/A 7 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28941 , F 224, S 8, H B 143785, I/A 7 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 19: SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28941 , F 224, S 8, H B 143785, I/A 6 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.19: SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28941 , F 224, S 8, H B 143785, I/A 5 (10/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08