PLANELLES DONAT ANTONI
Informe ejecutivo de PLANELLES DONAT ANTONI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PLANELLES DONAT ANTONI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLANELLES DONAT SA | Consejero | 26/07/2021 | |
PLANELLES DONAT SA | Secretario | 24/08/2016 | |
PLANELLES DONAT SA | Consejero | 24/08/2016 | |
PLANELLES DONAT SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/08/2016 |
VINCULACIONES DE PLANELLES DONAT ANTONI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PLANELLES DONAT ANTONI
Empresa: PLANELLES DONAT SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Planelles Donat Antoni
- Planelles Donat Josep
- Planelles Donat Maria Otilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31762 , F 172, S 8, H B 103565, I/A 15 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-08
Empresa: CAN DONAT SL
Consejero
- Planelles Donat Antoni
- Planelles Donat Josep
- Planelles Donat Maria Otilia
Presidente
Secretario
- Planelles Donat Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45704 , F 21, S 8, H B 143785, I/A 10 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-08
Empresa: CAN DONAT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Planelles Donat Antoni
- Planelles Donat Josep
- Planelles Donat Maria Otilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28941 , F 225, S 8, H B 143785, I/A 8 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-08
Empresa: CAN DONAT SL
Consejero
- Planelles Donat Antoni
- Planelles Donat Josep
- Planelles Donat Maria Otilia
Presidente
Secretario
- Planelles Donat Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28941 , F 224, S 8, H B 143785, I/A 7 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-08
Empresa: PLANELLES DONAT SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Planelles Donat Antoni
- Planelles Donat Josep
- Planelles Donat Maria Otilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31762 , F 168, S 8, H B 103565, I/A 12 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-08
Empresa: PLANELLES DONAT SA
Consejero
- Planelles Donat Antoni
- Planelles Donat Josep
- Planelles Donat Maria Otilia
Presidente
Secretario
- Planelles Donat Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31762 , F 168, S 8, H B 103565, I/A 11 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-08
Información de PLANELLES DONAT ANTONI
Mostramos los datos de PLANELLES DONAT ANTONI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PLANELLES DONAT ANTONI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos