PLANELLES DONAT JOSEP
Informe ejecutivo de PLANELLES DONAT JOSEP
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PLANELLES DONAT JOSEP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLANELLES DONAT SA | Consejero | 26/07/2021 | |
PLANELLES DONAT SA | Consejero Delegado Solidario | 26/07/2021 | |
PLANELLES DONAT SA | Consejero Delegado Solidario | 03/05/2019 | |
PLANELLES DONAT SA | Presidente | 24/08/2016 | |
PLANELLES DONAT SA | Consejero | 24/08/2016 | |
PLANELLES DONAT SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/08/2016 |
VINCULACIONES DE PLANELLES DONAT JOSEP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PLANELLES DONAT JOSEP
Empresa: PLANELLES DONAT SA
Consejero Delegado Solidario
- Planelles Donat Josep
Consejero
- Planelles Donat Antoni
- Planelles Donat Josep
- Planelles Donat Maria Otilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31762 , F 172, S 8, H B 103565, I/A 15 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-08
Empresa: CAN DONAT SL
Consejero
- Planelles Donat Antoni
- Planelles Donat Josep
- Planelles Donat Maria Otilia
Presidente
- Planelles Donat Josep
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45704 , F 21, S 8, H B 143785, I/A 10 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-08
Empresa: PLANELLES DONAT SA
Consejero Delegado Solidario
- Planelles Donat Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31762 , F 169, S 8, H B 103565, I/A 13 (03/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-08
Empresa: CAN DONAT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Planelles Donat Antoni
- Planelles Donat Josep
- Planelles Donat Maria Otilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28941 , F 225, S 8, H B 143785, I/A 8 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-08
Empresa: CAN DONAT SL
Apoderado
- Planelles Donat Antonio
- Planelles Donat Josep
- Planelles Donat Maria Otilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28941 , F 225, S 8, H B 143785, I/A 8 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-08
Empresa: CAN DONAT SL
Consejero
- Planelles Donat Antoni
- Planelles Donat Josep
- Planelles Donat Maria Otilia
Presidente
- Planelles Donat Josep
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28941 , F 224, S 8, H B 143785, I/A 7 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-08
Empresa: CAN DONAT SL
Administrador Mancomunado
- Planelles Donat Antonio
- Planelles Donat Josep
- Planelles Donat Maria Otilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28941 , F 224, S 8, H B 143785, I/A 7 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-08
Empresa: PLANELLES DONAT SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Planelles Donat Antoni
- Planelles Donat Josep
- Planelles Donat Maria Otilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31762 , F 168, S 8, H B 103565, I/A 12 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-08
Empresa: PLANELLES DONAT SA
Apoderado
- Planelles Donat Antonio
- Planelles Donat Josep
- Planelles Donat Maria Otilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31762 , F 168, S 8, H B 103565, I/A 12 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-08
Empresa: PLANELLES DONAT SA
Consejero
- Planelles Donat Antoni
- Planelles Donat Josep
- Planelles Donat Maria Otilia
Presidente
- Planelles Donat Josep
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31762 , F 168, S 8, H B 103565, I/A 11 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-08
VER MAS ACTOS
Información de PLANELLES DONAT JOSEP
Mostramos los datos de PLANELLES DONAT JOSEP que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PLANELLES DONAT JOSEP, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos