CAMPING MASCUN SL
Provincia Huesca
Razón Social CAMPING MASCUN SL
CIF B22031348
Nombres Anteriores
- CAMPING MASCUN SA
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor AUDITORES AREF XXI SL
ORGANIGRAMA DE CAMPING MASCUN SL
VINCULACIONES DE CAMPING MASCUN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAMPING MASCUN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Javierre Campo Jose-antonio | Administrador Solidario | 19/09/2014 | |
Santolaria Otin Alvaro | Administrador Solidario | 19/09/2014 | |
Santolaria Palacin Alvaro David | Administrador Solidario | 19/09/2014 | |
AUDITORES AREF XXI SL | Auditor | 03/03/2014 | |
AUDITORES AREF XXI SL | Auditor | 14/07/2011 |
ACTOS BORME DE CAMPING MASCUN SL
Empresa: CAMPING MASCUN SA
- Cambiada la Retribución del Organo de Administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 676 , F 160, S 8, H HU 635, I/A 20 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-22
Empresa: CAMPING MASCUN SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 676 , F 160, S 8, H HU 635, I/A 20 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-22
Empresa: CAMPING MASCUN SA
- Denominación y forma adoptada: CAMPING MASCUN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 676 , F 160, S 8, H HU 635, I/A 20 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-22
Empresa: CAMPING MASCUN SA
- Acuerdan aceptar nuevamente el cese de los Administradores Solidarios, doña Maria Rosario Cebollero Javierre, don Jorge Manuel Sueiro Sierra y don José Maria Fidalgo Melcon, quienes fueron nombrados en una Junta de veinte de Noviembre de dos mil trece
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596 , F 133, S 8, H HU 635, I/A 19 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-184-22
Empresa: CAMPING MASCUN SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596 , F 133, S 8, H HU 635, I/A 19 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-184-22
Empresa: CAMPING MASCUN SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596 , F 133, S 8, H HU 635, I/A 19 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-184-22
Empresa: CAMPING MASCUN SA
- Por Auto de fecha 20 de Febrero de 2014, se acuerda la ANOTACION PREVENTIVA DE LA DEMANDA y la Suspensión del acuerdo adoptado en Junta General de 20 de Noviembre de 2013, relativa al cese de los Administradores y Nombramiento de nuevos Administradores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 169, L 98, F 146, S 8, H HU 635, I/A A (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-22
Empresa: CAMPING MASCUN SA
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 169, L 98, F 146, S 8, H HU 635, I/A 18 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-47-22
Empresa: CAMPING MASCUN SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 169, L 98, F 146, S 8, H HU 635, I/A 17 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-22
Empresa: CAMPING MASCUN SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 169, L 98, F 146, S 8, H HU 635, I/A 17 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-22