JAVIERRE CAMPO JOSE-ANTONIO
Informe ejecutivo de JAVIERRE CAMPO JOSE-ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JAVIERRE CAMPO JOSE-ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMPING MASCUN SL | Administrador Solidario | 19/09/2014 |
VINCULACIONES DE JAVIERRE CAMPO JOSE-ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JAVIERRE CAMPO JOSE-ANTONIO
Empresa: CAMPING MASCUN SA
Administrador Solidario
- Javierre Campo Jose-antonio
- Santolaria Otin Alvaro
- Santolaria Palacin Alvaro David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 676 , F 160, S 8, H HU 635, I/A 20 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-22
Empresa: CAMPING MASCUN SA
Administrador Solidario
- Javierre Campo Jose-antonio
- Santolaria Otin Alvaro
- Santolaria Palacin Alvaro David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596 , F 133, S 8, H HU 635, I/A 19 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-184-22
Empresa: CAMPING MASCUN SA
Administrador Solidario
- Cebollero Javierre Maria- Rosario
- Javierre Campo Jose-antonio
- Santolaria Otin Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 169, L 98, F 146, S 8, H HU 635, I/A 17 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-22
Empresa: CAMPING MASCUN SA
Administrador Solidario
- Cebollero Javierre Maria- Rosario
- Javierre Campo Jose-antonio
- Santolaria Otin Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 169, L 98, F 145, S 8, H HU 635, I/A 12 (25/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-168-22
Empresa: CAMPING MASCUN SA
Administrador Solidario
- Cebollero Giral Jose
- Javierre Campo Jose-antonio
- Santolaria Otin Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 169, L 98, F 145, S 8, H HU 635, I/A 12 (25/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-168-22
Información de JAVIERRE CAMPO JOSE-ANTONIO
Mostramos los datos de JAVIERRE CAMPO JOSE-ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JAVIERRE CAMPO JOSE-ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos