SUEIRO SIERRA JORGE MANUEL
Informe ejecutivo de SUEIRO SIERRA JORGE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SUEIRO SIERRA JORGE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FISCONLAB CONSULTING SL | Administrador Unico | 06/05/2010 | 21/02/2023 |
CAMPING MASCUN SL | Administrador Solidario | 12/02/2014 | 19/09/2014 |
VINCULACIONES DE SUEIRO SIERRA JORGE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUEIRO SIERRA JORGE MANUEL
Empresa: FISCONLAB CONSULTING SL
Administrador Unico
- Sueiro Sierra Jorge Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3775 , F 81, S 8, H Z 50091, I/A 2 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-50
Empresa: CAMPING MASCUN SA
Administrador Solidario
- Cebollero Javierre Maria- Rosario
- Fidalgo Melcon Jose Maria
- Sueiro Sierra Jorge Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596 , F 133, S 8, H HU 635, I/A 19 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-184-22
Empresa: CAMPING MASCUN SA
Administrador Solidario
- Cebollero Javierre Maria- Rosario
- Fidalgo Melcon Jose Maria
- Sueiro Sierra Jorge Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 169, L 98, F 146, S 8, H HU 635, I/A 17 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-22
Empresa: FISCONLAB CONSULTING SL
Administrador Unico
- Sueiro Sierra Jorge Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3775 , F 79, S 8, H Z 50091, I/A 1 (06/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-92-50
Información de SUEIRO SIERRA JORGE MANUEL
Mostramos los datos de SUEIRO SIERRA JORGE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUEIRO SIERRA JORGE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos