CALZADOS Y COMPLEMENTOS ISABELLI SL - EXTINGUIDA
Dirección social PTDA JUBALCOY, POLIGONO 2 - NAVE 54
Municipio Elche/Elx
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social CALZADOS Y COMPLEMENTOS ISABELLI SL
CIF B54830013
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Fabricación de calzado
Fecha de Constitución 01/01/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario Palomar Rodriguez Francisco Antonio
VINCULACIONES DE CALZADOS Y COMPLEMENTOS ISABELLI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CALZADOS Y COMPLEMENTOS ISABELLI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Palomar Rodriguez Francisco Antonio | Socio Unico | 21/01/2016 | 03/01/2022 |
Palomar Rodriguez Francisco Antonio | Administrador Unico | 21/01/2016 | 03/01/2022 |
Palomar Rodriguez Francisco Antonio | Liquidador | 03/01/2022 | 03/01/2022 |
Palacios Lozano Ana Maria | Socio Unico | 26/12/2014 | 21/01/2016 |
Palacios Lozano Ana Maria | Administrador Unico | 26/12/2014 | 21/01/2016 |
ACTOS BORME DE CALZADOS Y COMPLEMENTOS ISABELLI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3822 , F 101, S 8, H A 142872, I/A 4 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3822 , F 101, S 8, H A 142872, I/A 4 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3822 , F 101, S 8, H A 142872, I/A 4 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3822 , F 101, S 8, H A 142872, I/A 4 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3822 , F 100, S 8, H A 142872, I/A 3 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3822 , F 100, S 8, H A 142872, I/A 3 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-03
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3822 , F 100, S 8, H A 142872, I/A 3 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-03
- Rectificada la escritura de constitución que motivó la inscripción 1& y en consecuencia dicha inscripción, en cuanto qu domicilio social que en la misma constaba no era el correcto, siendo el mismo en Elche, Partida de Algorós, Polígono 2, nave 54 y la redacción del artículo 4º de los Estatutos Soci
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3822 , F 100, S 8, H A 142872, I/A 2 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3822 , F 100, S 8, H A 142872, I/A 1 (26/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-2-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3822 , F 100, S 8, H A 142872, I/A 1 (26/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-2-03