PALOMAR RODRIGUEZ FRANCISCO ANTONIO
Informe ejecutivo de PALOMAR RODRIGUEZ FRANCISCO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PALOMAR RODRIGUEZ FRANCISCO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CALZADOS XESSKA SL | Administrador Unico | 20/03/2013 |
VINCULACIONES DE PALOMAR RODRIGUEZ FRANCISCO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALOMAR RODRIGUEZ FRANCISCO ANTONIO
Empresa: CALZADOS Y COMPLEMENTOS ISABELLI SL
Liquidador
- Palomar Rodriguez Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3822 , F 101, S 8, H A 142872, I/A 4 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-03
Empresa: CALZADOS Y COMPLEMENTOS ISABELLI SL
Administrador Unico
- Palomar Rodriguez Francisco Antonio
Liquidador
- Palomar Rodriguez Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3822 , F 101, S 8, H A 142872, I/A 4 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-03
Empresa: CALZADOS Y COMPLEMENTOS ISABELLI SL
Administrador Unico
- Palomar Rodriguez Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3822 , F 100, S 8, H A 142872, I/A 3 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-03
Empresa: CALZADOS Y COMPLEMENTOS ISABELLI SL
Nuevo Socio Único
- Palomar Rodriguez Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3822 , F 100, S 8, H A 142872, I/A 3 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-03
Empresa: CALZADOS XESSKA SL
Administrador Unico
- Palomar Rodriguez Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2949 , F 75, S 8, H A 93221, I/A 2 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-03
Información de PALOMAR RODRIGUEZ FRANCISCO ANTONIO
Mostramos los datos de PALOMAR RODRIGUEZ FRANCISCO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALOMAR RODRIGUEZ FRANCISCO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos