PALACIOS LOZANO ANA MARIA
Informe ejecutivo de PALACIOS LOZANO ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PALACIOS LOZANO ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CALZADOS Y COMPLEMENTOS ISABELLI SL | Socio Unico | 26/12/2014 | 21/01/2016 |
CALZADOS Y COMPLEMENTOS ISABELLI SL | Administrador Unico | 26/12/2014 | 21/01/2016 |
VINCULACIONES DE PALACIOS LOZANO ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALACIOS LOZANO ANA MARIA
Empresa: CALZADOS Y COMPLEMENTOS ISABELLI SL
Administrador Unico
- Palacios Lozano Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3822 , F 100, S 8, H A 142872, I/A 3 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-03
Empresa: CALZADOS Y COMPLEMENTOS ISABELLI SL
Administrador Unico
- Palacios Lozano Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3822 , F 100, S 8, H A 142872, I/A 1 (26/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-2-03
Empresa: CALZADOS Y COMPLEMENTOS ISABELLI SL
Socio Único
- Palacios Lozano Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3822 , F 100, S 8, H A 142872, I/A 1 (26/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-2-03
Información de PALACIOS LOZANO ANA MARIA
Mostramos los datos de PALACIOS LOZANO ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALACIOS LOZANO ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos