CAFORGAS 96 SRL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Valladolid, 23
Código Postal 28100
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CAFORGAS 96 SRL
CIF B81611865
Actividad Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CAFORGAS 96 SRL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAFORGAS 96 SRL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sosa Lopez Rafael | Administrador Unico | 03/04/2014 | 24/11/2022 |
Garcia Romero Raul | Administrador Mancomunado | 28/05/2013 | 03/04/2014 |
Sosa Lopez Rafael | Administrador Mancomunado | 28/05/2013 | 03/04/2014 |
Oñoro Rivero Julia | Administrador Unico | 28/05/2013 |
ACTOS BORME DE CAFORGAS 96 SRL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11784 , F 6, S 8, H M 184994, I/A 5 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CAFORGAS 96 SRL
Nif:B81611865
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 16 DE MADRID
Juez / Ponente:CARLOS NIETO DELGADO
Fecha de Resolución:17/10/2022
Número Procedimiento Concursal:855/2021
Datos Registrales:
Tomo:
11784
Libro:
0
Folio:
6
Hoja:
8-184994
Inscripción:
5
Fecha Inscripción24/11/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11784 , F 6, S 8, H M 184994, I/A 5 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11784 , F 6, S 8, H M 184994, I/A 5 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11784 , F 5, S 8, H M 184994, I/A 4 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11784 , F 5, S 8, H M 184994, I/A 4 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11784 , F 5, S 8, H M 184994, I/A 4 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-28
- C/ VALLADOLID 23 - LOCAL 2 (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11784 , F 5, S 8, H M 184994, I/A 3 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11784 , F 5, S 8, H M 184994, I/A 3 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11784 , F 5, S 8, H M 184994, I/A 3 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11784 , F 5, S 8, H M 184994, I/A 3 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-28