GARCIA ROMERO RAUL
Informe ejecutivo de GARCIA ROMERO RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA ROMERO RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESOL CLIMATIZACION SL | Apoderado | 15/06/2015 | |
DESOL MANTENIMIENTO SL | Administrador Unico | 07/05/2014 |
VINCULACIONES DE GARCIA ROMERO RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ROMERO RAUL
Empresa: DESOL CLIMATIZACION SL
Apoderado
- Garcia Romero Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27498 , F 198, S 8, H M 495460, I/A 1 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-28
Empresa: DESOL MANTENIMIENTO SL
Administrador Unico
- Garcia Romero Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32262 , F 81, S 8, H M 580706, I/A 1 (07/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-28
Empresa: DESOL MANTENIMIENTO SL
Socio Único
- Garcia Romero Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32262 , F 81, S 8, H M 580706, I/A 1 (07/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-28
Empresa: CAFORGAS 96 SRL
Administrador Mancomunado
- Garcia Romero Raul
- Sosa Lopez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11784 , F 5, S 8, H M 184994, I/A 4 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-28
Empresa: CAFORGAS 96 SRL
Administrador Mancomunado
- Garcia Romero Raul
- Sosa Lopez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11784 , F 5, S 8, H M 184994, I/A 3 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-28
Información de GARCIA ROMERO RAUL
Mostramos los datos de GARCIA ROMERO RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ROMERO RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos