SOSA LOPEZ RAFAEL
Informe ejecutivo de SOSA LOPEZ RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SOSA LOPEZ RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DUNK TANK SPAIN SL | Administrador Unico | 29/06/2015 |
VINCULACIONES DE SOSA LOPEZ RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOSA LOPEZ RAFAEL
Empresa: CAFORGAS 96 SRL
Administrador Unico
- Sosa Lopez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11784 , F 6, S 8, H M 184994, I/A 5 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-28
Empresa: DUNK TANK SPAIN SL
Administrador Unico
- Sosa Lopez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33600 , F 67, S 8, H M 604761, I/A 1 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-28
Empresa: CAFORGAS 96 SRL
Administrador Unico
- Sosa Lopez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11784 , F 5, S 8, H M 184994, I/A 4 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-28
Empresa: CAFORGAS 96 SRL
Administrador Mancomunado
- Garcia Romero Raul
- Sosa Lopez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11784 , F 5, S 8, H M 184994, I/A 4 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-28
Empresa: CAFORGAS 96 SRL
Administrador Mancomunado
- Garcia Romero Raul
- Sosa Lopez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11784 , F 5, S 8, H M 184994, I/A 3 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-28
Empresa: CLIMATEC INSTALACIONES 2006 SL
Administrador Unico
- Sosa Lopez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22591 , F 62, S 8, H M 403881, I/A 2 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-28
Información de SOSA LOPEZ RAFAEL
Mostramos los datos de SOSA LOPEZ RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOSA LOPEZ RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos