CAFES MOREY SL - EXTINGUIDA
Municipio Santa María del Camí
Provincia Illes Balears
Razón Social CAFES MOREY SL
CIF B07058076
Capital Social 40393.92 Euros
Actividad Elaboración de café, té e infusiones
Nombres Anteriores
- CAFES MOREY SA
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario TOSTADORA HOLDING SA
VINCULACIONES DE CAFES MOREY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAFES MOREY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aldana Mazagatos Manuel | Apoderado | 11/01/2011 | 19/01/2012 |
Flores Arnaiz Jesus Guillermo | Administrador Mancomunado | 11/01/2011 | 19/01/2012 |
Hadorn Samuel Adrian | Administrador Mancomunado | 11/01/2011 | 19/01/2012 |
TOSTADORA HOLDING SA | Socio Unico | 11/01/2011 | 19/01/2012 |
TOSTADORA HOLDING SA | Socio único | 19/01/2012 | |
Mas Alomar Jeronima | Administrador Mancomunado | 13/05/2010 | 11/01/2011 |
Morey Bosch Francisco | Administrador Mancomunado | 13/05/2010 | 11/01/2011 |
Morey Garcia Miguel | Administrador Unico | 13/05/2010 |
ACTOS BORME DE CAFES MOREY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2438 , F 212, S 8, H PM 2848, I/A 16 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2438 , F 212, S 8, H PM 2848, I/A 16 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2438 , F 212, S 8, H PM 2848, I/A 16 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-07
Administrador Mancomunado
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2438 , F 212, S 8, H PM 2848, I/A 16 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2438 , F 212, S 8, H PM 2848, I/A Nota M (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-165-07
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 28/2
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2438 , F 212, S 8, H PM 2848, I/A 15 (23/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2438 , F 211, S 8, H PM 2848, I/A 14 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2438 , F 211, S 8, H PM 2848, I/A 13 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2438 , F 211, S 8, H PM 2848, I/A 13 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-07