ALDANA MAZAGATOS MANUEL
Informe ejecutivo de ALDANA MAZAGATOS MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALDANA MAZAGATOS MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAFES TEMPLO FOOD SERVICES SL | Apoderado Mancomunado | 17/03/2023 |
VINCULACIONES DE ALDANA MAZAGATOS MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALDANA MAZAGATOS MANUEL
Empresa: CAFES TEMPLO FOOD SERVICES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aldana Mazagatos Manuel
Apoderado Solidario
- Aldana Mazagatos Manuel
- Lazaro Ruiz Carrillo Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LO 11624, I/A 33 (01/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-26
Empresa: CAFES TEMPLO FOOD SERVICES SL
Apoderado Mancomunado
- Aldana Mazagatos Manuel
- Bernal Aizpurua Jaime
- Chivite Navascues Javier
Apoderado Solidario
- Aldana Mazagatos Manuel
- Bernal Aizpurua Jaime
- Chivite Navascues Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 797 , F 86, S 8, H LO 11624, I/A 31 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-26
Empresa: CAFES TEMPLO FOOD SERVICES SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 797 , F 86, S 8, H LO 11624, I/A 31 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-26
Empresa: CAFES TEMPLO FOOD SERVICES SL
Apoderado Solidario
- Aldana Mazagatos Manuel
- Lazaro Ruiz Carrillo Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 724 , F 191, S 8, H LO 11624, I/A 27 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-26
Empresa: CAFES TEMPLO FOOD SERVICES SL
Apoderado Mancomunado
- Aldana Mazagatos Manuel
- Barberan Alonso Juan Miguel
- Bernal Aizpurua Jaime
- Chivite Navascues Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 724 , F 187, S 8, H LO 11624, I/A 16 (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-26
Empresa: CAFES TEMPLO FOOD SERVICES SL
Apoderado
- Aldana Mazagatos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 724 , F 187, S 8, H LO 11624, I/A 16 (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-26
Empresa: CAFES TEMPLO FOOD SERVICES SL
Apoderado
- Aldana Mazagatos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 724 , F 186, S 8, H LO 11624, I/A 12 (04/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-73-26
Empresa: CAFES TEMPLO FOOD SERVICES SL
Apoderado
- Aldana Mazagatos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 724 , F 186, S 8, H LO 11624, I/A 12 (04/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-73-26
Empresa: CAFES MOREY SL
Apoderado
- Aldana Mazagatos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2438 , F 212, S 8, H PM 2848, I/A 16 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-07
Empresa: CAFES TEMPLO FOOD SERVICES SL
Apoderado
- Aldana Mazagatos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 724 , F 183, S 8, H LO 11624, I/A 9 (11/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-26
VER MAS ACTOS
Información de ALDANA MAZAGATOS MANUEL
Mostramos los datos de ALDANA MAZAGATOS MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALDANA MAZAGATOS MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos