TOSTADORA HOLDING SA - EXTINGUIDA
Provincia La Rioja
Razón Social TOSTADORA HOLDING SA
CIF A26249656
Actividad Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Flores Arnaiz Jesus Guillermo
VINCULACIONES DE TOSTADORA HOLDING SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TOSTADORA HOLDING SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Flores Arnaiz Jesus Guillermo | Presidente | 16/05/2012 | 23/10/2013 |
Flores Arnaiz Jesus Guillermo | Consejero | 16/05/2012 | 23/10/2013 |
Hadorn Samuel | Secretario | 16/05/2012 | 23/10/2013 |
Hadorn Samuel | Consejero | 16/05/2012 | 23/10/2013 |
Ocon Berango Rafael | Consejero | 16/05/2012 | 23/10/2013 |
Werner Klaus | Administrador Unico | 17/12/2009 | 16/05/2012 |
ACTOS BORME DE TOSTADORA HOLDING SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 396 , F 130, S 8, H LO 5045, I/A 15 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-209-26
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 396 , F 130, S 8, H LO 5045, I/A 15 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-209-26
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
- Otras modificaciones estatutarias: Se ha modificado redacción de los artículos 8, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 de los estatutos sociales y se ha creado un nuevo artículo, el 17 bis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 396 , F 129, S 8, H LO 5045, I/A 14 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-26
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 396 , F 129, S 8, H LO 5045, I/A 14 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 396 , F 129, S 8, H LO 5045, I/A 14 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-26
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 396 , F 129, S 8, H LO 5045, I/A 13 (26/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-26
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-27-26
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-228-26
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 21.- EJERCICIO SOCIAL. El ejercicio social comienza el 1 de marzo y finaliza el último día del mes de febrero (esto es, el 28 de febrero o, cuando el año fuera bisiesto, el 29 de febrero) de cada año.. ARTICULO 4.- DURACION.- La duración de la Sociedad es ilimitada y dará comienzo a sus operaciones en el día de la firma de la escritura de constitución.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 396 , F 129, S 8, H LO 5045, I/A 12 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-94-26
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-12-26