BULTZ SERVICIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno de Zubiberri, 25
Código Postal 20018
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social BULTZ SERVICIOS SL
CIF B20793410
Capital Social 4808000.0 Euros
Nombres Anteriores
- BULTZ SERVICIOS AIE
VINCULACIONES DE BULTZ SERVICIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BULTZ SERVICIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Azurmendi Oñederra Miren Itziar | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/05/2016 | 08/06/2017 |
Azurmendi Oñederra Patxi Xabier | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/05/2016 | 08/06/2017 |
Azurmendi Zapiain Ignacio | Consejero | 08/06/2017 | |
Azurmendi Zapiain Jose Luis | Presidente | 08/06/2017 | |
Azurmendi Zapiain Jose Luis | Consejero | 08/06/2017 | |
Azurmendi Zapiain Jose Luis | Apoderado | 08/06/2017 | |
Goitia Peña Luis | Secretario | 08/06/2017 | |
Goitia Peña Luis | Consejero | 08/06/2017 | |
Iturzaeta Arratibel Jose Luis | Consejero | 08/06/2017 | |
Lecuona Granja Mikel | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/05/2016 | 08/06/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BULTZ SERVICIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1998 , F 196, S 8, H SS 21615, I/A 7 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-117-20
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1998 , F 196, S 8, H SS 21615, I/A 7 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-117-20
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1998 , F 196, S 8, H SS 21615, I/A 7 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-117-20
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1998 , F 196, S 8, H SS 21615, I/A 7 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-117-20
Empresa: BULTZ SERVICIOS AIE
Capital Anterior: | 6.010.120,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.202.120,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.808.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 20,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1998 , F 196, S 8, H SS 21615, I/A 6 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-20
Empresa: BULTZ SERVICIOS AIE
- Denominación y forma adoptada: BULTZ SERVICIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1998 , F 196, S 8, H SS 21615, I/A 6 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-20
Empresa: BULTZ SERVICIOS AIE
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1998 , F 196, S 8, H SS 21615, I/A 5 (03/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-20