AZURMENDI ZAPIAIN JOSE LUIS
Informe ejecutivo de AZURMENDI ZAPIAIN JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE AZURMENDI ZAPIAIN JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PASEO MARITIMO DE PONIENTE SL | Consejero | 07/08/2023 | |
BULTZ SL | Apoderado | 10/01/2022 | |
BULTZ SL | Presidente | 10/01/2022 | |
BULTZ SL | Consejero | 10/01/2022 | |
CAPUT SOLARIS SYSTEM SL | Administrador Solidario | 05/08/2021 | |
SOLARIS ALARCON SL | Administrador Solidario | 30/07/2021 | |
MENDIZA SL | Liquidador | 11/10/2017 | 11/10/2017 |
MENDIZA SL | Administrador Unico | 11/10/2017 | |
BULTZ SERVICIOS SL | Presidente | 08/06/2017 | |
BULTZ SERVICIOS SL | Consejero | 08/06/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE AZURMENDI ZAPIAIN JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AZURMENDI ZAPIAIN JOSE LUIS
Empresa: PASEO MARITIMO DE PONIENTE SL
Consejero
- Azurmendi Zapiain Jose Luis
- Marin Fortes Juan
- Tanco Astiasu Jorge
- Torres Cuellar Francisco Javier
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2016 , F 127, S 8, H SS 22022, I/A 10 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-20
Empresa: BULTZ SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Azurmendi Zapiain Jose Luis
- San Juan Alonso Laureano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1583 , F 170, S 8, H SS 11548, I/A 11 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-20
Empresa: BULTZ SL
Consejero
- Azurmendi Zapiain Ignacio
- Azurmendi Zapiain Jose Luis
- Goitia Peña Luis
- Iturzaeta Arratibel Jose Luis
- Ruiz Ceberio Jose Manuel
Presidente
- Azurmendi Zapiain Jose Luis
- Azurmendi Zapiain Jose Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1583 , F 170, S 8, H SS 11548, I/A 11 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-20
Empresa: CAPUT SOLARIS SYSTEM SL
Administrador Solidario
- Azurmendi Zapiain Jose Luis
- Oñaederra Egaña Itziar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42107 , F 138, S 8, H M 745520, I/A 2 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-28
Empresa: SOLARIS ALARCON SL
Administrador Solidario
- Azurmendi Zapiain Jose Luis
- Oñaederra Egaña Itziar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42196 , F 73, S 8, H M 746995, I/A 2 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-28
Empresa: MENDIZA SL
Liquidador
- Azurmendi Zapiain Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2071 , F 157, S 8, H SS 23223, I/A 4 (11/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-20
Empresa: MENDIZA SL
Administrador Unico
- Azurmendi Zapiain Jose Luis
Liquidador
- Azurmendi Zapiain Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2071 , F 157, S 8, H SS 23223, I/A 4 (11/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-20
Empresa: BULTZ SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Azurmendi Zapiain Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1445 , F 201, S 8, H SS 8811, I/A 13 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-117-20
Empresa: BULTZ SERVICIOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Azurmendi Zapiain Jose Luis
- San Juan Alonso Laureano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1998 , F 196, S 8, H SS 21615, I/A 7 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-117-20
Empresa: BULTZ SERVICIOS SL
Consejero
- Azurmendi Zapiain Ignacio
- Azurmendi Zapiain Jose Luis
- Goitia Peña Luis
- Iturzaeta Arratibel Jose Luis
- Ruiz Ceberio Jose Manuel
Presidente
- Azurmendi Zapiain Jose Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1998 , F 196, S 8, H SS 21615, I/A 7 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-117-20
VER MAS ACTOS
Información de AZURMENDI ZAPIAIN JOSE LUIS
Mostramos los datos de AZURMENDI ZAPIAIN JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AZURMENDI ZAPIAIN JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos