BRACO FRANQUICIAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Puerto de Navacerrada, 4
Código Postal 28939
Municipio Arroyomolinos
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BRACO FRANQUICIAS SL
CIF B87950333
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 01/02/2018
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE BRACO FRANQUICIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BRACO FRANQUICIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barbosa Da Silva Joao Victor | Apoderado Solidario | 11/01/2018 | 28/12/2020 |
Barbosa Da Silva Joao Victor | Administrador Solidario | 04/10/2018 | 28/12/2020 |
Barbosa Da Silva Joao Victor | Liquidador | 28/12/2020 | 28/12/2020 |
Sanchez Castro Piedad Jimena | Apoderado Solidario | 11/01/2018 | 28/12/2020 |
Sanchez Castro Piedad Jimena | Administrador Solidario | 04/10/2018 | 28/12/2020 |
Villamil Ferreira Victor | Administrador Unico | 09/01/2018 | 04/10/2018 |
Barbosa Da Silva Joao Victor | Administrador Solidario | 07/12/2017 | 09/01/2018 |
Sanchez Castro Piedad Jimena | Administrador Solidario | 07/12/2017 | 09/01/2018 |
ACTOS BORME DE BRACO FRANQUICIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36812 , F 15, S 8, H M 659121, I/A 5 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36812 , F 15, S 8, H M 659121, I/A 5 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36812 , F 15, S 8, H M 659121, I/A 5 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36812 , F 15, S 8, H M 659121, I/A 5 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-28
- C/ PUERTO DE NAVACERRADA 4 - CENTRO COMERCIAL XAN (ARROYOMOLINOS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36812 , F 14, S 8, H M 659121, I/A 4 (04/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36812 , F 14, S 8, H M 659121, I/A 4 (04/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36812 , F 14, S 8, H M 659121, I/A 4 (04/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36812 , F 14, S 8, H M 659121, I/A 4 (04/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36812 , F 13, S 8, H M 659121, I/A 3 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-28
- La prestación de servicios de estética en salones e instituto de belleza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36812 , F 13, S 8, H M 659121, I/A 2 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-28