SANCHEZ CASTRO PIEDAD JIMENA
Informe ejecutivo de SANCHEZ CASTRO PIEDAD JIMENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ CASTRO PIEDAD JIMENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRACO FRANQUICIAS SL | Apoderado Solidario | 11/01/2018 | 28/12/2020 |
BRACO FRANQUICIAS SL | Administrador Solidario | 04/10/2018 | 28/12/2020 |
BRACO FRANQUICIAS SL | Administrador Solidario | 07/12/2017 | 09/01/2018 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ CASTRO PIEDAD JIMENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ CASTRO PIEDAD JIMENA
Empresa: BRACO FRANQUICIAS SL
Administrador Solidario
- Barbosa Da Silva Joao Victor
- Sanchez Castro Piedad Jimena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36812 , F 15, S 8, H M 659121, I/A 5 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-28
Empresa: BRACO FRANQUICIAS SL
Administrador Solidario
- Barbosa Da Silva Joao Victor
- Sanchez Castro Piedad Jimena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36812 , F 14, S 8, H M 659121, I/A 4 (04/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-28
Empresa: BRACO FRANQUICIAS SL
Apoderado Solidario
- Barbosa Da Silva Joao Victor
- Sanchez Castro Piedad Jimena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36812 , F 13, S 8, H M 659121, I/A 3 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-28
Empresa: BRACO FRANQUICIAS SL
Administrador Solidario
- Barbosa Da Silva Joao Victor
- Sanchez Castro Piedad Jimena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36812 , F 13, S 8, H M 659121, I/A 2 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-28
Empresa: BRACO FRANQUICIAS SL
Administrador Solidario
- Barbosa Da Silva Joao Victor
- Sanchez Castro Piedad Jimena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36812 , F 11, S 8, H M 659121, I/A 1 (07/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-28
Información de SANCHEZ CASTRO PIEDAD JIMENA
Mostramos los datos de SANCHEZ CASTRO PIEDAD JIMENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ CASTRO PIEDAD JIMENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos