BARBOSA DA SILVA JOAO VICTOR
Informe ejecutivo de BARBOSA DA SILVA JOAO VICTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARBOSA DA SILVA JOAO VICTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRACO FRANQUICIAS SL | Apoderado Solidario | 11/01/2018 | 28/12/2020 |
BRACO FRANQUICIAS SL | Administrador Solidario | 04/10/2018 | 28/12/2020 |
BRACO FRANQUICIAS SL | Liquidador | 28/12/2020 | 28/12/2020 |
BRACO FRANQUICIAS SL | Administrador Solidario | 07/12/2017 | 09/01/2018 |
VINCULACIONES DE BARBOSA DA SILVA JOAO VICTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARBOSA DA SILVA JOAO VICTOR
Empresa: BRACO FRANQUICIAS SL
Liquidador
- Barbosa Da Silva Joao Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36812 , F 15, S 8, H M 659121, I/A 5 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-28
Empresa: BRACO FRANQUICIAS SL
Administrador Solidario
- Barbosa Da Silva Joao Victor
- Sanchez Castro Piedad Jimena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36812 , F 15, S 8, H M 659121, I/A 5 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-28
Empresa: BRACO FRANQUICIAS SL
Administrador Solidario
- Barbosa Da Silva Joao Victor
- Sanchez Castro Piedad Jimena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36812 , F 14, S 8, H M 659121, I/A 4 (04/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-28
Empresa: BRACO FRANQUICIAS SL
Apoderado Solidario
- Barbosa Da Silva Joao Victor
- Sanchez Castro Piedad Jimena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36812 , F 13, S 8, H M 659121, I/A 3 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-28
Empresa: BRACO FRANQUICIAS SL
Administrador Solidario
- Barbosa Da Silva Joao Victor
- Sanchez Castro Piedad Jimena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36812 , F 13, S 8, H M 659121, I/A 2 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-28
Empresa: BRACO FRANQUICIAS SL
Administrador Solidario
- Barbosa Da Silva Joao Victor
- Sanchez Castro Piedad Jimena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36812 , F 11, S 8, H M 659121, I/A 1 (07/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-28
Información de BARBOSA DA SILVA JOAO VICTOR
Mostramos los datos de BARBOSA DA SILVA JOAO VICTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARBOSA DA SILVA JOAO VICTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos