BIO CACERES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Profesor Rodriguez Moñino, 1
Código Postal 10002
Municipio Cáceres
Provincia Cáceres
Razón Social BIO CACERES SL
CIF B10361996
Capital Social 9632.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 26/02/2007
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Boffano Paolo
Propietario AMPLIFON IBERICA SA
VINCULACIONES DE BIO CACERES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BIO CACERES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMPLIFON IBERICA SA | Socio Unico | 01/07/2011 | 22/12/2011 |
Boffano Paolo | Administrador Unico | 13/01/2010 | 22/12/2011 |
Harriero Lopez Javier | Administrador Unico | 13/01/2010 |
ACTOS BORME DE BIO CACERES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 839, L 666, F 222, S 8, H CC 10111, I/A 5 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-10
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 839, L 666, F 222, S 8, H CC 10111, I/A 5 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-10
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-232-10
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 839, L 666, F 222, S 8, H CC 10111, I/A 4 (01/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-10
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2011-9-10
- Se modifica el texto íntegro de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 760, L 587, F 120, S 8, H CC 10111, I/A 3 (07/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-183-10
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 6.622,00 | Euros |
Capital Actual: | 9.632,00 | Euros |
Porcentaje: | 220,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 760, L 587, F 120, S 8, H CC 10111, I/A 3 (07/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-183-10
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-164-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 760, L 587, F 120, S 8, H CC 10111, I/A 2 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 760, L 587, F 120, S 8, H CC 10111, I/A 2 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-10